KRS 0000327633
NIP1181989534
REGON14179675100000
NazwaHORECA EURO SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaHORECA EURO SERVICE
Data rejestracji 08 kwi 2009 (15 lat temu) 08 kwi 2009
Data usunięcia 08 paź 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. WAŁOWA, 6, SIEDLCE, 08-110, SIEDLCE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email BIURO@HRC-SERVICE.PL
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5520Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5621Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) #9200Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI #9329Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA #4942Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #4618Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓWBARTOSZ MATUSZEWSKI
Wspólnik
2009-04-08
2012-07-05
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.250,00 ZŁ
MAREK JANKOWSKI
Wspólnik
2009-04-08
2012-07-05
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.250,00 ZŁ
ARNOLD KOWALCZYK
Wspólnik
2009-04-08
2017-03-31
90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.500 ZŁOTYCH
HUBERT KOWALCZYK
Wspólnik
2009-04-08
2012-07-05
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.250,00 ZŁ
PATRYCJA KOWALCZYK
Wspólnik
2012-07-05
2017-03-31
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500 ZŁOTYCH
TOMASZ KRZYSZTOF WAWRZYNIAK
Wspólnik
2017-03-31
2021-10-08
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁOTYCH
TARAS SAVCHAK
Prokurent
2018-06-12
2021-10-08
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji- PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE - CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
PATRYCJA KOWALCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-07-05
2017-03-31
JAKUB SAMUEL CHĘCIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2017-03-31
2018-06-12
VOLODYMYR PROSTENKO
PREZES ZARZĄDU
2018-06-12
2021-10-08
ARNOLD KOWALCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-04-08
2012-07-05
ARNOLD KOWALCZYK
PREZES ZARZĄDU
2012-07-05
2017-03-31
HUBERT KOWALCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-04-08
2012-07-05
BARTOSZ JAKUB MATUSZEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-04-08
2012-07-05
MAREK JANKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-04-08
2012-07-05
2009-04-08
2012-07-05
FABRYKA ENERGII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2012-07-05
2017-03-31
HORUS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2009-04-08
2012-07-05
SZKSPIRA, 4, WARSZAWA, 01-913, WARSZAWA, POLSKA
2012-07-05
2017-03-31
KS. JULIANA CHROŚCICKIEGO, 93/105, WARSZAWA, 02-414, WARSZAWA - WŁOCHY, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie