KRS 0000327459
NIP9512280556
REGON14177861200000
NazwaREGITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaREGITA
Data rejestracji 06 kwi 2009 (15 lat temu) 06 kwi 2009
Data usunięcia 10 lip 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PLAC BANKOWY, 2, WARSZAWA, 00-095, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 800000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6491Z LEASING FINANSOWY #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6511Z UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE #6621Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM STRAT #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #7810Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW #8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA #8291Z DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZONA PRZEZ AGENCJE INKASA I BIURA KREDYTOWEVYATCHESLAV LYASEVICH
Członek Organu Nadzoru
2010-12-21
2017-07-04
KONSTANTIN KARICHEV
Członek Organu Nadzoru
2010-12-21
2017-07-04
EVGENIY MELNIKOV
Członek Organu Nadzoru
2010-12-21
2017-07-04
ALEKSANDRS AHMETOVS
Członek Organu Nadzoru
2010-12-21
2014-11-19
SERGEJS AHMETOVS
Członek Organu Nadzoru
2014-11-19
2016-08-01
MAXIM MOROZ
Członek Organu Nadzoru
2016-08-01
2017-07-04
ALEKSANDRS AHMETOVS
Prokurent
2009-07-30
2010-12-21
SAMOISTNA
ARGUMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W RYDZE
Wspólnik
2009-04-06
2010-12-21
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ
SKILLSLAND HOLDINGS LIMITED
Wspólnik
2010-12-21
2018-07-10
8.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 400.000,00 ZŁOTYCH
VOLENDAM INVEST LTD
Wspólnik
2010-12-21
2016-08-01
5440 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 272.000,00 ZŁOTYCH
ALEKSANDRS AHMETOVS
Wspólnik
2013-12-24
2016-08-01
2400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 120.000,00 ZŁOTYCH
KONRAD BOLESŁAW ORZECHOWSKI
Likwidator
2017-07-04
2018-07-10
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
SERGEJS AHMETOVS
PREZES ZARZĄDU
2009-04-06
2014-11-19
ALEKSANDRS AHMETOVS
PREZES ZARZĄDU
2014-11-19
2016-01-18
EWELINA FASTYN
PREZES ZARZĄDU
2016-01-18
2017-07-04
2009-04-06
2017-07-04
REGITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2009-04-06
2009-07-23
ALEJA WILANOWSKA, 7 A, WARSZAWA, 02-765, WARSZAWA, POLSKA
2009-07-23
2016-05-05
ALEJA NIEPODLEGŁOŚCI, 69, WARSZAWA, 02-626, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie