KRS 0000327028
NIP7292659688
REGON10065213600000
NazwaSMYKI EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSMYKI EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 01 kwi 2009 (15 lat temu) 01 kwi 2009
Data usunięcia 30 sty 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WÓLCZAŃSKA, 232, ŁÓDŹ, 93-005, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 22000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (16)
#1610Z PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH #1624Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH #4613Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH #4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4725Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7312C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)HERMAN PIOTROWSKI
Wspólnik
2009-04-01
2013-11-26
200 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000,00 ZŁ.
BARTOSZ PAWLICKI
Wspólnik
2009-04-01
2013-11-26
240 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.000,00 ZŁ.
SMYKI LTD.
Wspólnik
2013-11-26
2019-01-30
440 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 22.000,00 ZŁ
BARTOSZ PAWLICKI
Prokurent
2013-11-26
2014-04-04
SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO
BARTOSZ PAWLICKI
PREZES ZARZĄDU
2009-04-01
2013-11-26
ADAM SZCZEPAN WIŚNIEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2013-11-26
2014-04-04
BARTOSZ PAWLICKI
PREZES ZARZĄDU
2014-04-04
2019-01-30
2009-04-01
2013-11-26
100GROSZY.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2009-04-01
2013-11-26
WÓLCZAŃSKA, 247, ŁÓDŹ, 93-035, ŁÓDŹ, POLSKA
2013-11-26
2014-04-04
FRANCISZKA ŻWIRKI, 1C, ŁÓDŹ, 90-448, ŁÓDŹ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie