KRS 0000326806
NIP5842727343
REGON22165256200000
NazwaSTOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU EDUKACJI "DROGOWSKAZY"
Krótka nazwaNA RZECZ ROZWOJU EDUKACJI "DROGOWSKAZY"
Data rejestracji 01 kwi 2009 (15 lat temu) 01 kwi 2009
Data usunięcia 07 lut 2020 Invalid date
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
Adres ALDONY, 2A, GDAŃSK, 80-438, GDAŃSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (16)
#8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #8552Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ #8560Z KREOWANIE I WSPIERANIE PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH, PROPAGUJĄCYCH W RÓŻNYCH KRĘGACH SPOŁECZNYCH IDEĘ WSPARCIA RODZIN, KTÓRYCH CZŁONKOWIE WYKAZUJĄ ZABURZENIA PSYCHICZNE, PSYCHOLOGICZNE I NEUROLOGICZNE O RÓŻNYM PODŁOŻU, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIESZKAŃCÓW OŚRODKÓW WIEJSKICH. #8551Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #5811Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #5814Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW #5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #9002Z GOSPODAROWANIE ODPADAMI #9001Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSTAWIANIEM PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #9329Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA #9321Z DZIAŁALNOŚĆ WESOŁYCH MIASTECZEK I PARKÓW ROZRYWKI #9499Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAJOANNA KWIATKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2009-04-01
2012-08-13
DANUTA MARIA KRALKA
Członek Organu Nadzoru
2009-04-01
2012-08-13
ADAM PREDKIEL
Członek Organu Nadzoru
2012-08-13
2020-02-07
JANOSZ JÓZEFCZYK
Członek Organu Nadzoru
2012-08-13
2020-02-07
MONIKA RYTCZAK
Członek Organu Nadzoru
2012-08-13
2020-02-07
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU STOWARZYSZENIA,W TYM W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH,UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
MAGDALENA MAŁGORZATA KOŁAKOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2009-04-01
2012-08-13
AGNIESZKA PACEK
WICEPREZES ZARZĄDU
2009-04-01
2012-08-13
ANNA SZEJKO BAJURSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2009-04-01
2012-08-13
MICHAŁ URBANOWICZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2012-08-13
2016-05-24
MARTYNA URBANOWICZ
PREZES ZARZĄDU
2015-01-22
2016-05-24
ANNA JÓZEFCZYK
PREZES ZARZĄDU
2012-08-13
2015-01-22
KATARZYNA KASPRZYCKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2015-01-22
2016-05-24
KATARZYNA KASPRZYCKA
PREZES ZARZĄDU
2016-05-24
2018-06-15
ADA KATARZYNA STAJEWSKA KAMIŃSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2016-05-24
2018-06-15
MAGDALENA MARIA GOŁĄB
WICEPREZES ZARZĄDU
2016-05-24
2018-06-15
2009-04-01
2012-08-13
CHRZANOWSKIEGO, 34, GDAŃSK, 80-278, GDAŃSK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie