KRS 0000326726
NIP7773104633
REGON30107511400000
NazwaJM NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Krótka nazwaJM NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 30 mar 2009 (15 lat temu) 30 mar 2009
Data usunięcia 14 lis 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Adres ŻNIWNA, 5, KOSTRZYN, 62-025, KOSTRZYN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 100000,00 PLN
Wartość nominalna akcji10,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji10000
Dane podatkowe
NIP 7773104633
data rejestracji 23 kwi 2009
status Czynny
04105000861000002344010273
INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych
ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA
28102010260000130202933075
PKO Oddział 2 w Warszawie
ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA
36105000861000002340206909
INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych
ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA
38103015080000000817877001
BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn
Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (12)
#6430Z DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #683 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURAMACIEJ JANUSZ ŁUKOWSKI
Beneficjent
JAROSŁAW ADAM SOBCZYK
Beneficjent
MARIA MANUELA DOS SANTOS PAZ FONSECA DE BARROS
Beneficjent
LUIS FILIPE AGUIAR GOMES DE ARAUJO
Beneficjent
1971-10-21
JAROSŁAW ADAM SOBCZYK
zgłaszający - członek zarządu
MACIEJ JANUSZ ŁUKOWSKI
Beneficjent
ZAJMOWANIE WYŻSZEGO STANOWISKA KIEROWNICZEGO - CZŁONEK ZARZĄDU
JAROSŁAW ADAM SOBCZYK
Beneficjent
ZAJMOWANIE WYŻSZEGO STANOWISKA KIEROWNICZEGO - CZŁONEK ZARZĄDU
MARIA MANUELA DOS SANTOS PAZ FONSECA DE BARROS
Beneficjent
ZAJMOWANIE WYŻSZEGO STANOWISKA KIEROWNICZEGO - CZŁONEK ZARZĄDU
LUIS FILIPE AGUIAR GOMES DE ARAUJO
Beneficjent
ZAJMOWANIE WYŻSZEGO STANOWISKA KIEROWNICZEGO - CZŁONEK ZARZĄDU
2009-03-30
2019-11-14
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
2009-03-30
2019-11-14
JM NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
2009-03-30
2019-11-14
ŻNIWNA, 5, KOSTRZYN, 62-025, KOSTRZYN, POLSKA
2009-03-30
2019-11-14
6430Z - DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH
2009-03-30
2019-11-14
6492Z - POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW
2009-03-30
2019-11-14
6619Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
2009-03-30
2019-11-14
6810Z - KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
2009-03-30
2019-11-14
6820Z - WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
2009-03-30
2019-11-14
683 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE
2009-03-30
2019-11-14
6832Z - ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE
2009-03-30
2019-11-14
7010Z - DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH
2009-03-30
2019-11-14
7022Z - POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
2009-03-30
2019-11-14
731 - REKLAMA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie