KRS 0000326678
NIP7542967653
REGON16024020800000
NazwaLEŚNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaLEŚNIK
Data rejestracji 25 mar 2009 (15 lat temu) 25 mar 2009
Data usunięcia 08 wrz 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KASZUBSKA, 1, OPOLE, 45-323, OPOLE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 480000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (16)
#5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA #5520Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA #5590Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE #561 RESTAURACJE I POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5621Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) #5629 POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA #5630Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW #8690A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA #8690D DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA #9313Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ #9319Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM #9329Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA #9604Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ #0143Z CHÓW I HODOWLA KONI I POZOSTAŁYCH ZWIERZĄT KONIOWATYCH #0145Z CHÓW I HODOWLA OWIEC I KÓZ #0149Z CHÓW I HODOWLA POZOSTAŁYCH ZWIERZĄTKRZYSZTOF WÓDKA
Wspólnik
2009-03-25
2021-09-08
3.200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 160.000,00 ZŁ
PIOTR GRZEGORZ DUDAR
Wspólnik
2009-03-25
2021-09-08
3.200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 160.000,00 ZŁ
MAREK RYSZARD MIŚTALSKI
Wspólnik
2009-03-25
2021-09-08
3.200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 160.000,00 ZŁ
BARBARA BEATA KOŚCIÓŁEK
NADZORCA SĄDOWY
2017-07-26
2018-03-06
BARBARA BEATA KOŚCIÓŁEK
Osoba wyznaczona w postępowaniu upadłościowym
2018-03-08
2018-12-17
REINHARD JÓZEF WRÓBEL
Kurator
2017-07-26
2021-09-08
ANGELIKA AGNIESZKA BIELAK
Kurator
2019-05-14
2021-09-08
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI NA ZEWNĄTRZ UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, NATOMIAST W PRZYPADKU SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI DOTYCZĄCYCH ROZPORZĄDZENIA PRAWEM LUB ZACIĄGANIEM ZOBOWIĄZAŃ POWYŻEJ KWOTY 50.000 ZŁ - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
MAREK RYSZARD MIŚTALSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-03-25
2014-04-22
KRZYSZTOF WÓDKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-03-25
2013-06-10
PIOTR GRZEGORZ DUDAR
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-03-25
2014-03-05
2009-03-25
2018-03-08
LEŚNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2018-03-08
2018-12-17
LEŚNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI
1609-SEE.7113.1286.2024
2024-06-06
2024-06-07
29241.32 PLN
SW1.827.2019
Pierwszy Urząd Skarbowy w Opolu
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie