KRS 0000326598
NIP8513038934
REGON32063959100000
NazwaSEVEN OCEANS SEAFOOD SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE
Krótka nazwaSEVEN OCEANS SEAFOOD SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE
Nazwa obcaSEVEN OCEANS SEAFOOD AKTIESELSKAB AKTIESELSKAB
Data rejestracji 25 mar 2009 (15 lat temu) 25 mar 2009
Data usunięcia 12 maj 2020 Invalid date
Forma prawnaODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY
Adres MIECZYSŁAWA NIEDZIAŁKOWSKIEGO, 26 A, SZCZECIN, 71-410, SZCZECIN, POLSKA
Siedziba i adres zakładu głównego przedsiębiorcy zagranicznego HAMMERSCHUSVEJ, 4 B, HERNING, 7400, HERNING, DANIA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#4723Z SPRZEDAŻ DETALICZNA RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4638Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI #4632Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA #1020Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW #4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCHIZABELA AGNIESZKA MÜNSTER
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2009-03-25
2013-03-22
IGOR PETROVICH SAK
Członek Organu Nadzoru
2009-03-25
2020-05-12
HENRIK SJOLUND
Członek Organu Nadzoru
2009-03-25
2020-05-12
TORBEN WELLE
Członek Organu Nadzoru
2009-03-25
2020-05-12
ORGAN REPREZENTACJIDYREKCJA (ZARZĄD)
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE DYREKTOR LUB CAŁA RADA NADZORCZA ŁĄCZNIE
TORBEN WELLE
DYREKTOR
2009-03-25
2020-05-12
2009-03-25
2019-02-20
SEVEN OCEANS SEAFOOD A/S (SEVEN OCEANS SEAFOOD SPÓŁKA AKCYJNA PRAWA DUŃSKIEGO)
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie