KRS 0000325239
NIP5783037009
REGON28036854000000
NazwaBUILD INVEST CORPORATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaBUILD INVEST CORPORATION
Data rejestracji 10 mar 2009 (16 lat temu) 10 mar 2009
Data usunięcia 28 maj 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. SPRZĘTOWA, 3, OLSZTYN, 10-467, OLSZTYN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGOPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #4674Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCHMAŁGORZATA PIETRUSZEWSKA
Wspólnik
2009-03-10
2015-05-08
250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000 ZŁ
BOLESŁAW PIETRUSZEWSKI
Wspólnik
2009-03-10
2015-05-08
250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000 ZŁ
ILYA VOLAKH
Wspólnik
2015-05-08
2019-11-21
245 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 24.500,00 ZŁ
Wspólnik
2016-01-19
2016-11-22
125 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500,00 ZŁ
28149982300000
ROBERT ALEKSANDER LEŚNIEWSKI
Wspólnik
2016-01-19
2019-11-21
130 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 13.000,00 ZŁ
Wspólnik
2016-11-22
2019-11-21
125 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500,- ZŁ
36216670500000
ANDREI SAKHARCHUK
Wspólnik
2019-11-21
2024-05-28
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ
PAWEŁ WOJTYSZEK
Prokurent
2016-11-22
2020-01-08
SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ DO ZAWIERANIA UMÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI /REPREZENTACJA SAMOISTNA/
KATARZYNA BOŻYCZKO
PREZES ZARZĄDU
2009-03-10
2015-05-08
ILYA VOLAKH
PREZES ZARZĄDU
2015-05-08
2020-01-08
KRZYSZTOF FRANCISZEK DUMAŁA
PREZES ZARZĄDU
2020-01-08
2024-05-28
2009-03-10
2015-05-08
M-BOMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2009-03-10
2015-05-08
NEFRYTOWA, 11, GRONOWO GÓRNE, 82-310, ELBLĄG, POLSKA
2015-05-08
2016-11-22
DĄBROWSZCZAKÓW, 21, OLSZTYN, 10-540, OLSZTYN, POLSKA
2016-11-22
2020-04-23
UL. MICHAŁA KAJKI, 3/1, OLSZTYN, 10-546, OLSZTYN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie