KRS 0000325187
NIP6762569581
REGON12088429100000
NazwaOGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - SPÓŁKA KOMANDYTOWA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaOGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ -
Data rejestracji 06 mar 2009 (16 lat temu) 06 mar 2009
Data usunięcia 29 lis 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres ŚWIĘTEGO JANA, 13, KRAKÓW, 31-017, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#562 PRZYGOTOWYWANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) I POZOSTAŁA GASTRONOMICZNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA #6491 LEASING FINANSOWY #6820 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6832 ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7010 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7220 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCHJULIUSZ ROMUALD TURASIEWICZ
Wspólnik
2009-03-06
2019-11-29
MONIKA GRACJANA WALCZYK TURASIEWICZ
Wspólnik
2009-03-06
2019-11-29
JULIUSZ ROMUALD TURASIEWICZ
Likwidator
2019-08-12
2019-11-29
MONIKA GRACJANA WALCZYK TURASIEWICZ
Likwidator
2019-08-12
2019-11-29
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ OGO SPÓŁKA Z O.O. W IMIENIU KTÓREJ DO CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE (REPREZENTACJA JEST ODDZIELNA (JEDNOOSOBOWA)) CZŁONKOWIE REPREZENTACJI: JULIUSZ TURASIEWICZ - PREZES ZARZĄDU MONIKA WALCZAK-TURASIEWICZ - WICEPREZES ZARZĄDU
Członek Organu Reprezentacji
2009-03-06
2019-08-12
35682977700000
2009-03-06
2019-08-12
OGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie