KRS 0000325155
NIP8222283480
REGON14176422500000
NazwaBETCAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaBETCAR
Data rejestracji 10 mar 2009 (16 lat temu) 10 mar 2009
Data usunięcia 21 mar 2019 21 mar 2019
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH, 106 B, WARSZAWA, 01-466, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 30000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (19)
#31 PRODUKCJA MASZYN I APARATURY ELEKTRYCZNEJ, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #45 BUDOWNICTWO #463 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #494 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI #521 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #5229B DZIAŁALNOŚĆ ŚRÓDLĄDOWYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH #5229C ŚWIADCZENIE USŁUG SPEDYCYJNYCH #56 USŁUGI GASTRONOMICZNE #661 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6622 DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #771 WYNAJEM I DZIERŻAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #78 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRACY #81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI #96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWAKRYSTYNA SAK
Wspólnik
2009-03-10
2011-06-29
25 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500 (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET) PLN
PIOTR DARIUSZ SMOLAGA
Wspólnik
2009-03-10
2011-06-29
25 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500 (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET) PLN
PAWEŁ ŁUCKI
Wspólnik
2011-06-29
2019-03-21
288 (DWIEŚCIE OSIEMDZIESIĄT OSIEM) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 28.800,00 (DWADZIEŚCIA OSIEM TYSIĘCY OSIEMSET) ZŁOTYCH
MARZENA FRANASZEK
Wspólnik
2011-06-29
2019-03-21
12 (DWANAŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 1.200,00 (TYSIĄC DWIEŚCIE) ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI
KRYSTYNA SAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-03-10
2011-06-29
PIOTR DARIUSZ SMOLAGA
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-03-10
2011-06-29
PAWEŁ ŁUCKI
PREZES ZARZĄDU
2011-06-29
2016-04-19
MARZENA FRANASZEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-06-29
2019-03-21
2009-03-10
2011-06-29
MAZOWIECKIE CENTRUM MEDYCZNE "PSYCHE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2009-03-10
2011-06-29
OKRZEI, 29, MIŃSK MAZOWIECKI, 05-300, MIŃSK MAZOWIECKI, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie