KRS 0000325112
NIP6060067212
REGON30105735200000
NazwaKM GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaKM GROUP
Data rejestracji 05 mar 2009 (16 lat temu) 05 mar 2009
Data usunięcia 30 sie 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ZAMKOWA, 12, OBORNIKI, 64-600, OBORNIKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 125000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #7312C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) #6391Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCHMARCIN OSSES
Wspólnik
2009-03-05
2011-07-27
2000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100.000,00 ZŁ
KRZYSZTOF OSTROWSKI
Wspólnik
2009-03-05
2012-01-03
1250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 62.500,00 ZŁ
MARCIN WÓJCICKI
Wspólnik
2011-07-27
2012-01-03
1250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 62.500,00 ZŁ
Wspólnik
2012-01-03
2019-08-30
2.500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 125.000,00 ZŁ
01056743700000
MARCIN OSSES
Prokurent
2010-10-06
2011-07-27
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.
MARCIN OSSES
WICEPREZES ZARZĄDU
2009-03-05
2010-10-06
KRZYSZTOF OSTROWSKI
PREZES ZARZĄDU
2009-03-05
2012-01-03
MARCIN WÓJCICKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2011-07-27
2012-04-23
2009-03-05
2011-07-27
MIASTO MOJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2009-03-05
2010-05-06
PRZYJACIÓŁ DZIECI, 1, KOWANÓWKO, 64-600, OBORNIKI, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie