KRS 0000324709
NIP7752600611
REGON14154667500000
Nazwa"KAMPOL GN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaKAMPOL GN
Data rejestracji 02 mar 2009 (16 lat temu) 02 mar 2009
Data usunięcia 04 mar 2021 04 mar 2021
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 53, GOŁĘBIEWEK NOWY, 99-300, KUTNO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 150000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7752600611
data rejestracji 30 sty 2009
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 04 mar 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#412 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4211 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD #432 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #433 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #4673 SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #0811Z WYDOBYWANIE KAMIENI OZDOBNYCH ORAZ KAMIENIA DLA POTRZEB BUDOWNICTWA, SKAŁ WAPIENNYCH, GIPSU, KREDY I ŁUPKÓW #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #2370 CIĘCIE, FORMOWANIE I WYKAŃCZANIE KAMIENIA #681 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKSŁAWOMIR MARIUSZ STOLIŃSKI
Beneficjent
KAZIMIERZ PANKOWSKI
Beneficjent
KAZIMIERZ STOLIŃSKI
Beneficjent
SŁAWOMIR MARIUSZ STOLIŃSKI
reprezentant
KAZIMIERZ STOLIŃSKI
Wspólnik
2009-03-02
2021-03-04
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁOTYCH
KAZIMIERZ PANKOWSKI
Wspólnik
2009-03-02
2021-03-04
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁOTYCH
SŁAWOMIR MARIUSZ STOLIŃSKI
Wspólnik
2009-03-02
2021-03-04
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁOTYCH
SŁAWOMIR MARIUSZ STOLIŃSKI
Likwidator
2019-04-01
2021-03-04
SŁAWOMIR MARIUSZ STOLIŃSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
KAZIMIERZ PANKOWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
KAZIMIERZ STOLIŃSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTACJI SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W JEJ IMIENIU UPRAWNIONY JEST : - PREZES ZARZĄDU - JEDNOOSOBOWO - VICE PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU - VICE PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
KAZIMIERZ STOLIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2009-03-02
2019-04-01
2009-03-02
2019-04-01
"KAMPOL GN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
1005-SEE.7110.1.2023.498, UNP:1005-23-016135
2023-03-15
2023-03-20
127.59 PLN
1005-723.1067485.2021
Urząd Skarbowy w Kutnie
1005-SEE.7110.1.2023.498, UNP:1005-23-016135
2023-03-15
2023-03-20
1030.55 PLN
1005-723.1066785.2021
Urząd Skarbowy w Kutnie
1005-SEE.7110.1.2023.498, UNP:1005-23-016135
2023-03-15
2023-03-20
17225.53 PLN
1005-723.36248.2022
Urząd Skarbowy w Kutnie
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie