KRS 0000324642
NIP9591813052
REGON26021593400000
NazwaGALEN - SZPITAL SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaGALEN - SZPITAL
Data rejestracji 27 lut 2009 (16 lat temu) 27 lut 2009
Data usunięcia 29 sty 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. JERZEGO, 6, BIERUŃ, 43-150, BIERUŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 500000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 125000,00 PLN
Wartość nominalna akcji1,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji0
Dane podatkowe
NIP 9591813052
data rejestracji 27 mar 2008
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 29 sty 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8610Z DZIAŁALNOŚĆ SZPITALIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#8690E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7211Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII #5811Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #5814Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #3250Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE #4774Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHKRYSZTOF FICEK
Beneficjent
WERONIKA BURAKOWSKA
reprezentant
WERONIKA MARIA BURAKOWSKA
Likwidator
2019-09-18
2021-01-29
MAŁGORZATA HANNA FICEK
Członek Organu Nadzoru
2009-02-27
2021-01-29
ANNA MARIA FICEK KIESLER
Członek Organu Nadzoru
2009-02-27
2021-01-29
MARTA SEWERYN FICEK
Członek Organu Nadzoru
2009-02-27
2021-01-29
KRYSZTOF FICEK
Beneficjent
akcjonariusz spółki akcyjnej
uprzywilejowanie prawa głosu
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWAJ POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB POZOSTAŁY CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
KRZYSZTOF AUGUSTYN FICEK
PREZES
2009-02-27
2019-09-18
WIESŁAW STANISŁAW RUSEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-02-27
2014-11-26
MARCIN ANDRZEJ WĄTROBIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-02-27
2014-11-26
2009-02-27
2019-09-18
GALEN - SZPITAL SPÓŁKA AKCYJNA
2009-02-27
2015-11-18
ZŁOTA, 24, KIELCE, 25-015, KIELCE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie