KRS 0000324507
NIP6351815110
REGON24170662100000
NazwaALIED STEEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaALIED STEEL
Data rejestracji 25 lut 2009 (16 lat temu) 25 lut 2009
Data usunięcia 04 sty 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres MIKOŁÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6351815110
data rejestracji 01 wrz 2010
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 3
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 06 sie 2019
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#24 PRODUKCJA WYROBÓW CHEMICZNYCH #25 PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH #33 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW #45 BUDOWNICTWO #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJEWA BEATA BIEDA
Wspólnik
2009-02-25
2016-04-13
990 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 49.500,00 ZŁ
ANDRIJ BIEDA
Wspólnik
2016-04-13
2018-06-13
990 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 49.500,00 ZŁ
MIROSLAV ŠTEFANIK
Wspólnik
2018-06-13
2021-01-04
1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU - SAMODZIELNIE, POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU - SAMODZIELNIE PRZY ROZPORZĄDZANIU PRAWEM LUB ZACIĄGANIU ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY 100.000,00 ZŁ (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH), A W POZOSTAŁYM ZAKRESIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MIROSLAV ŠTEFANIK
PREZES ZARZĄDU
2018-06-13
2021-01-04
EWA BEATA BIEDA
PREZES ZARZĄDU
2009-02-25
2016-04-13
JACEK ADAM MARTYNÓW
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-02-25
2018-06-13
ANDRIJ BIEDA
PREZES ZARZĄDU
2016-04-13
2018-06-13
2009-02-25
2010-08-31
ECOMETON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2009-02-25
2015-12-29
POZIOMKOWA, 19, MIKOŁÓW, 43-190, MIKOŁÓW, POLSKA
2015-12-29
2019-04-11
UL. ŻWIRKI I WIGURY, 6, MIKOŁÓW, 43-190, MIKOŁÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie