KRS 0000324487
NIP1231174309
REGON14174767500000
NazwaFEI XIANG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaFEI XIANG
Data rejestracji 25 lut 2009 (16 lat temu) 25 lut 2009
Data usunięcia 31 maj 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. NADRZECZNA, 5F, WÓLKA KOSOWSKA, 05-552, WÓLKA KOSOWSKA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4642Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#4641Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH #4751Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHJIANMIN WU
Wspólnik
2009-02-25
2011-08-19
50 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,- ZŁ
XIAOQUN HE
Wspólnik
2009-02-25
2011-08-19
50 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,- ZŁ
YUYING CHEN
Wspólnik
2011-08-19
2016-01-29
50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH
GUOCUN WU
Wspólnik
2011-08-19
2016-01-29
50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH
1949-11-20
YOUQIANG ZHENG
Wspólnik
2016-01-29
2022-05-31
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁOTYCH
GENZHU WANG
Wspólnik
2016-01-29
2022-05-31
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
JIANMIN WU
PREZES ZARZĄDU
2009-02-25
2011-08-19
GUOCUN WU
PREZES ZARZĄDU
2011-08-19
2016-01-29
1949-11-20
YOUQIANG ZHENG
PREZES ZARZĄDU
2016-01-29
2022-05-31
2009-02-25
2009-08-06
NADRZECZNA, 5F, WÓLKA KOSOWSKA, 05-552, WÓLKA KOSOWSKA, POLSKA
2009-08-06
2011-08-19
GŁOWACKIEGO, 7, GŁOGÓW, 67-210, GŁOGÓW, POLSKA
2011-08-19
2016-01-29
NADRZECZNA, 16A, WÓLKA KOSOWSKA, 05-552, WÓLKA KOSOWSKA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie