KRS 0000324340
NIP7251995188
REGON10063197300000
NazwaCENTRUM MEDYCZNE RED MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaCENTRUM MEDYCZNE RED MED
Data rejestracji 26 lut 2009 (16 lat temu) 26 lut 2009
Data usunięcia 29 paź 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres JANA KILIŃSKIEGO, 90, ŁÓDŹ, 90-012, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 60000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8621Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#8622 PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA #8690A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA #8690B DZIAŁALNOŚĆ POGOTOWIA RATUNKOWEGO #8690C PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH #8690D DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA #8690E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAJACEK ROBAK
Wspólnik
2009-02-26
2021-10-29
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000,00 ZŁOTYCH
PAWEŁ ZBIGNIEW GŁADYSZ
Wspólnik
2009-02-26
2021-10-29
6 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.000 ZŁOTYCH
TOMASZ MACIEJ STODULSKI
Wspólnik
2009-02-26
2021-10-29
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000,00 ZŁOTYCH
STEFAN GŁADYSZ
Wspólnik
2010-09-28
2021-10-29
14 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 14.000 ZŁOTYCH
PAWEŁ ZBIGNIEW GŁADYSZ
Likwidator
2020-02-18
2021-10-29
TOMASZ MACIEJ STODULSKI
Likwidator
2020-02-18
2021-10-29
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKAŁDANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE
JACEK ROBAK
PREZES ZARZĄDU
2009-02-26
2017-05-17
TOMASZ MACIEJ STODULSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2009-02-26
2020-02-18
PAWEŁ ZBIGNIEW GŁADYSZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2009-02-26
2020-02-18
2009-02-26
2020-02-18
CENTRUM MEDYCZNE REDMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie