KRS 0000324328
NIP5783037593
REGON28036940300000
NazwaEKOLOGICZNE GOSPODARSTWO ROLNE DAN-ROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaEKOLOGICZNE GOSPODARSTWO ROLNE DAN-ROL
Data rejestracji 04 mar 2009 (16 lat temu) 04 mar 2009
Data usunięcia 06 lip 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ELBLĄG, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5783037593
data rejestracji 01 paź 2011
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 3
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 17 maj 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#0111Z UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻUPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#4211Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD #4334Z MALOWANIE I SZKLENIE #4331Z TYNKOWANIEDANIEL ADAM BŁASZCZYK
Wspólnik
2009-03-04
2018-11-13
95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.750 ZŁ
KRZYSZTOF KAZIMIERZ WODECKI
Wspólnik
2018-11-13
2021-07-06
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO JAK I JEDNOOSOBOWEGO UMOCOWANY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO PROKURENT SAMODZIELNIE
DANIEL ADAM BŁASZCZYK
PREZES ZARZĄDU
2009-03-04
2012-05-16
ADAM ZBIGNIEW BŁASZCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-03-04
2012-05-16
DARIUSZ PAWEŁ PLAK
PREZES ZARZĄDU
2012-05-16
2018-11-13
KRZYSZTOF KAZIMIERZ WODECKI
PREZES ZARZĄDU
2018-11-13
2021-07-06
2009-03-04
2014-07-17
KRÓLEWIECKA, 153, ELBLĄG, 82-300, ELBLĄG, POLSKA
2014-07-17
2018-11-13
GRUNWALDU, 21, BRANIEWO, 14-500, BRANIEWO, POLSKA
2018-11-13
2020-10-06
UL. KRÓLEWIECKA, 99, ELBLĄG, 82-300, ELBLĄG, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie