KRS 0000324038
NIP7422194668
REGON28036850400000
NazwaSTOWARZYSZENIE "MAZURSKA KOSACZEWINA" W LIKWIDACJI
Krótka nazwaMAZURSKA KOSACZEWINA
Data rejestracji 03 mar 2009 (16 lat temu) 03 mar 2009
Data usunięcia 08 mar 2022 08 mar 2022
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
Adres 35, KOCZARKI, 11-400, KĘTRZYN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane kontaktowe
Email STOWARZYSZENIE.KOCZARKI@WP.PL
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#9001Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSTAWIANIEM PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#9002Z GOSPODAROWANIE ODPADAMI #5811Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #5621Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) #8560Z KREOWANIE I WSPIERANIE PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH, PROPAGUJĄCYCH W RÓŻNYCH KRĘGACH SPOŁECZNYCH IDEĘ WSPARCIA RODZIN, KTÓRYCH CZŁONKOWIE WYKAZUJĄ ZABURZENIA PSYCHICZNE, PSYCHOLOGICZNE I NEUROLOGICZNE O RÓŻNYM PODŁOŻU, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIESZKAŃCÓW OŚRODKÓW WIEJSKICH. #8899Z PROWADZENIE NA RZECZ MIESZKAŃCÓW WSI DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNEJ. #9004Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH #9103Z KONSERWACJA ZABYTKÓW #9499Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAALINA PĘDZICH
Członek Organu Nadzoru
2009-03-03
2014-04-14
SŁAWOMIR MARCIN GÓRSKI
Członek Organu Nadzoru
2009-03-03
2011-07-21
IZABELA MARIA MELLIN WYCZÓŁKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2009-03-03
2014-04-14
MICHAŁ ŁUKASZ WAWRZYNIAK
Członek Organu Nadzoru
2011-07-21
2022-03-08
BARBARA BRODZIK
Członek Organu Nadzoru
2014-04-14
2021-02-04
RENATA BARBARA SKRAJDA
Członek Organu Nadzoru
2014-04-14
2021-02-04
ZDZISŁAWA LUDWIKA SKRAJDA
Członek Organu Nadzoru
2021-02-04
2022-03-08
MARIA KRAWCZUK
Członek Organu Nadzoru
2021-02-04
2022-03-08
AGNIESZKA ROSZIG
Likwidator
2021-10-04
2022-03-08
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDLA WAŻNOŚCI OŚWIADCZENIA WOLI, JAK RÓWNIEŻ WSZELKICH PISM W PRZEDMIOCIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH STOWARZYSZENIA WYMAGANE SĄ PODPISY CZŁONKÓW ZARZĄDU: PREZESA JEDNOOSOBOWO LUB WICEPREZESA I SKARBNIKA LUB WICEPREZESA I UPOWAŻNIONEGO PISEMNIE PRZEZ ZARZĄD INNEGO CZŁONKA ZARZĄDU.
AGNIESZKA ROSZIG
PREZES
2009-03-03
2018-05-21
KRZYSZTOF ZDZISŁAW PAWELCZYK
WICEPREZES
2009-03-03
2010-06-21
JOLANTA GRADOWICZ WILK
SKARBNIK
2009-03-03
2021-02-04
ZOFIA MAĆ
WICEPREZES
2010-06-21
2014-04-14
JUSTYNA MAJEWSKA PODSIAD
WICEPREZES
2014-04-14
2018-05-21
ZOFIA MAĆ
PREZES
2018-05-21
2021-02-04
ZOFIA MAĆ
SKARBNIK
2021-02-04
2021-10-04
JOANNA NIENAŁTOWSKA
WICEPREZES
2018-05-21
2019-09-06
JOANNA TAŃCOWNA
WICEPREZES
2019-09-06
2021-10-04
AGNIESZKA ROSZIG
PREZES
2021-02-04
2021-10-04
2009-03-03
2014-04-14
STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI KOCZARKI
2014-04-14
2021-10-04
STOWARZYSZENIE "MAZURSKA KOSACZEWINA"
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie