KRS 0000323936
NIP9532601130
REGON34052654600000
Nazwa"01 STUDIO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa01 STUDIO
Data rejestracji 19 lut 2009 (16 lat temu) 19 lut 2009
Data usunięcia 19 cze 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres POD BLANKAMI, 23, BYDGOSZCZ, 85-034, BYDGOSZCZ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (16)
#5911Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH #5912Z DZIAŁALNOŚĆ POSTPRODUKCYJNA ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI #5913Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DYSTRYBUCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH #7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #7312A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI #7312B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH #7312C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) #7312D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH #7420Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7733Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #7810Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW #7740Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM #7312 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REPREZENTOWANIEM MEDIÓWMARZENA LILIANNA BUKOWSKA FILUK
Wspólnik
2009-02-19
2011-09-13
450 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 45.000 ZŁ
WALDEMAR ROBERT FILUK
Wspólnik
2009-02-19
2011-09-13
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000 ZŁ
MONIKA BEATA GRYSS
Wspólnik
2011-09-13
2023-06-19
500 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiREPREZENTACJA SAMOISTNA - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
MARZENA LILIANNA BUKOWSKA FILUK
PREZES ZARZĄDU
2009-02-19
2011-09-13
MONIKA BEATA GRYSS
PREZES ZARZĄDU
2011-09-13
2023-06-19
2009-02-19
2011-09-13
DŁUGA, 28, BYDGOSZCZ, 85-034, BYDGOSZCZ, POLSKA
TW4040014006458
2022-04-22
2022-06-08
223.3 PLN
TW4040014006458
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, ODDZIAŁ W BYDGOSZCZY
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie