KRS 0000323853
NIP9372586573
REGON24110526400000
NazwaAULUNA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaAULUNA POLAND
Data rejestracji 18 lut 2009 (16 lat temu) 18 lut 2009
Data usunięcia 21 kwi 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email BIURO@AULUNA.PL
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4772Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4641Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH #4642Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4771Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #7312C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)OLE OVERGARD
Członek Organu Nadzoru
2009-02-18
2020-04-21
LARS MATHIASSEN
Członek Organu Nadzoru
2009-02-18
2020-04-21
MARIUSZ KIECZEK
Członek Organu Nadzoru
2009-02-18
2013-11-13
AULUNA A/S
Wspólnik
2009-02-18
2020-04-21
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁOTYCH
ALEKSANDRA MARIA KIECZEK
Wspólnik
2009-02-18
2013-11-13
15 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7.500,00 ZŁ
REGINA EDYTA ADAMCZYK
Wspólnik
2009-02-18
2010-04-12
10 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU MA PRAWO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. ZARZĄD UPRAWNIONY JEST DO ROZPORZĄDZANIA PRAWEM LUB ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ BEZ WZGLĘDU NA WARTOŚĆ ŚWIADCZENIA I W TYM ZAKRESIE NIE JEST WYMAGANA UCHWAŁA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW W TRYBIE ART. 230 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWCYH
OLE OVERGAARD
PREZES ZARZĄDU
2016-11-25
2020-04-21
MICHAEL DUHN
PREZES ZARZĄDU
2011-04-19
2013-11-13
KARSTEN MADSEN
PREZES ZARZĄDU
2013-11-13
2016-11-25
ALEKSANDRA MARIA KIECZEK
PREZES ZARZĄDU
2009-02-18
2011-04-19
2009-02-18
2011-04-19
PLAC WOLNOŚCI, 9, BIELSKO-BIAŁA, 43-300, BIELSKO-BIAŁA, POLSKA
2011-04-19
2012-08-06
KOŚCIELNA, 7, PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, 97-300, PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, POLSKA
2012-08-06
2017-04-13
SZEROKA, 36, STAROWA GÓRA, 95-030, RZGÓW, POLSKA
2017-04-13
2019-10-21
UL. ADAMA PRÓCHNIKA, 2, PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, 97-300, PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie