KRS 0000323439
NazwaSTOWARZYSZENIE CYRENEJCZYK
Krótka nazwaCYRENEJCZYK
Data rejestracji 18 mar 2009 (16 lat temu) 18 mar 2009
Data usunięcia 31 sty 2013 Invalid date
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
Adres CIERNIE, 133, ŚWIEBODZICE, 58-160, ŚWIEBODZICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (22)
#8710Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM ZAPEWNIAJĄCA OPIEKĘ PIELĘGNIARSKĄ #8610Z DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI #8690A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA #8690E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA #5621Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #9103Z KONSERWACJA ZABYTKÓW #9604Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ #9499Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #5811Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #5814Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW #4761Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #3317Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO #5629Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA #7721Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO #8690Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA: 1. PROWADZENIE ŚWIADCZEŃ OPIEKUŃCZO-LECZNICZYCH DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ WYMAGAJĄCYCH STAŁEJ OPIEKI I PIELĘGNACJI. #8720Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI #9410Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8810Z POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #4762Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHWŁADYSŁAW GIDELSKI
Likwidator
2012-07-11
2013-01-31
WANDA SZCZEPAŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2009-03-18
2013-01-31
ŁUKASZ KWADRANS
Członek Organu Nadzoru
2009-03-18
2013-01-31
RYSZARD MRÓZ
Członek Organu Nadzoru
2009-03-18
2013-01-31
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD STOWARZYSZENIA
Sposób reprezentacjiOŚWIADZCENIA WOLI W IMIENIU STOWARZYSZENIA SKŁADA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU W TYM PREZES LUB WICEPREZES.
JAN HORODECKI
PREZES
2009-03-18
2012-07-11
WŁADYSŁAW GIDELSKI
WICEPREZES
2009-03-18
2012-07-11
ELŻBIETA POPRAWA
WICEPREZES
2009-03-18
2012-07-11
JADWIGA KOSOWSKA
SKARBNIK
2009-03-18
2012-07-11
MAŁGORZATA FRĄCZEK
SEKRETARZ
2009-03-18
2012-07-11
2009-03-18
2009-04-14
"STOWARZYSZENIE CYREJENCZYK"
2009-04-14
2012-07-11
STOWARZYSZENIE CYRENEJCZYK
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie