KRS 0000323364
NIP7792352786
REGON30105750100000
NazwaZENAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaZENAG
Data rejestracji 13 lut 2009 (16 lat temu) 13 lut 2009
Data usunięcia 19 paź 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres -, 48C, BODUSZEWO, 62-095, MUROWANA GOŚLINA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7792352786
data rejestracji 01 maj 2009
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 1
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 17 cze 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3822Z PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3812Z ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH #3821Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE #3811Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE #3832Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH #3900Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI #1920Z WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAIWONA BOŻENA KLIMASZEWSKA
Beneficjent
RYSZARD KLIMASZEWSKI
Beneficjent
RYSZARD KLIMASZEWSKI
reprezentant
TOMASZ RAFAŁ PETRYKOWSKI
Wspólnik
2009-02-13
2013-01-21
150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 75.000,00 ZŁ
SŁAWOMIR JAROSŁAW SZCZEŚNIAK
Wspólnik
2009-02-13
2013-10-31
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ
EWA WAŁASZKOWSKA
Wspólnik
2013-01-21
2013-10-31
150 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 75.000 ZŁ
RYSZARD KLIMASZEWSKI
Wspólnik
2013-10-31
2021-10-19
150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 75.000,00 ZŁ
IWONA BOŻENA KLIMASZEWSKA
Wspólnik
2013-10-31
2021-10-19
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ
RYSZARD KLIMASZEWSKI
Likwidator
2020-08-25
2021-10-19
IWONA BOŻENA KLIMASZEWSKA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
RYSZARD KLIMASZEWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE BĄDŹ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
TOMASZ RAFAŁ PETRYKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2009-02-13
2013-02-26
SŁAWOMIR JAROSŁAW SZCZEŚNIAK
WICEPRZES ZARZĄDU
2009-02-13
2013-10-31
EWA WAŁASZKOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2013-02-26
2013-10-31
RYSZARD KLIMASZEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2013-10-31
2020-08-25
2009-02-13
2014-02-11
ASYSTENT-RECYKLING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2014-02-11
2020-08-25
ZENAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2009-02-13
2013-10-31
ODOLANOWSKA, 28, POZNAŃ, 60-162, POZNAŃ, POLSKA
2013-10-31
2014-02-11
JELENIOGÓRSKA, 18, POZNAŃ, 60-197, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie