KRS 0000322684
NIP7811831419
REGON30102442400000
NazwaTRANSLOCUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaTRANSLOCUS
Data rejestracji 03 lut 2009 (16 lat temu) 03 lut 2009
Data usunięcia 09 cze 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres DRUSKIENICKA, 8/10, POZNAŃ, 60-476, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 239000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7811831419
data rejestracji 06 lut 2009
status Czynny
19124065241111001042145919
PEKAO Oddział w Poznaniu pl.Wolności 18
pl. Wolności 18 61-739 Poznań POLSKA
22124065241111001042146059
PEKAO Oddział w Poznaniu pl.Wolności 18
pl. Wolności 18 61-739 Poznań POLSKA
72124065241978001042146235
PEKAO Oddział w Poznaniu pl.Wolności 18
pl. Wolności 18 61-739 Poznań POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #4651Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA #6110Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7410Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIAWOJCIECH POŚPIECH
Beneficjent
WOJCIECH MARCIN LASECKI
Beneficjent
WOJCIECH MARCIN LASECKI
zgłaszający - członek zarządu
WOJCIECH MARCIN LASECKI
Wspólnik
2009-02-03
2020-06-09
2246 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 112.300,00 ZŁ
WOJCIECH POŚPIECH
Wspólnik
2009-02-03
2020-06-09
2246 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 112.300,00 ZŁ
ALEKSANDRA POŚPIECH
Prokurent
2016-03-25
2020-06-09
SAMOISTNA
MAŁGORZATA CZESŁAWA LASECKA
Prokurent
2016-03-25
2020-06-09
SAMOISTNA
WOJCIECH POŚPIECH
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
WICEPREZES ZARZĄDU
WOJCIECH MARCIN LASECKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
PREZES ZARZĄDU
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
WOJCIECH MARCIN LASECKI
PREZES ZARZĄDU
2009-02-03
2020-06-09
WOJCIECH POŚPIECH
WICEPREZES ZARZĄDU
2009-02-03
2020-06-09
2009-02-03
2009-11-24
DRUSKIENICKA, 8, POZNAŃ, 60-476, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie