KRS 0000322617
NIP5932553987
REGON22085254300000
NazwaREGIONALNE STOWARZYSZENIE NAUKOWO-EDUKACYJNE
Krótka nazwaREGIONALNE NAUKOWO-EDUKACYJNE
Data rejestracji 30 sty 2009 (16 lat temu) 30 sty 2009
Data usunięcia 03 mar 2022 03 mar 2022
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
Adres SŁOWACKIEGO, 5, TCZEW, 83-110, TCZEW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (16)
#55 HOTELE I RESTAURACJE #56 USŁUGI GASTRONOMICZNE #58 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE WYDAWNICTW #59 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH #72 INFORMATYKA #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #853 OPIEKA WYCHOWAWCZA I SPOŁECZNA #854 SZKOŁY POLICEALNE ORAZ WYŻSZE #856 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ #87 POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM #88 POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA #90 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE ORGANIZACJI IMPREZ KULTURALNYCH I MASOWYCH #93 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA #9604Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #855 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJIHENRYK SZULC
Członek Organu Nadzoru
2013-02-12
2022-03-03
PAMELA LIEBRECHT
Członek Organu Nadzoru
2012-03-01
2013-02-12
CELINA WALEROWICZ
Członek Organu Nadzoru
2012-03-01
2022-03-03
MARIA SARNOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2012-03-01
2013-02-12
AGNIESZKA RAJEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2013-02-12
2022-03-03
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO ZAWIERANIA UMÓW, UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTW I SKŁADANIA INNYCH OŚWIADCZEŃ WOLI W SZCZEGÓLNOŚCI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH WYMAGANE SĄ PODPISY DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
ZBIGNIEW OLSZEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2009-01-30
2012-03-01
HENRYK SZULC
WICEPREZES ZARZĄDU
2009-01-30
2012-03-01
BARBARA LIEBRECHT
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-01-30
2012-03-01
ROMAN LIEBRECHT
PREZES ZARZĄDU
2012-03-01
2022-03-03
STANISŁAW SOBASZEK
WICEPREZES ZARZĄDU
2012-03-01
2013-02-12
MARIAN SARNOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-03-01
2013-02-12
MARCIN DANECKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2013-02-12
2017-01-23
PAMELA LIEBRECHT
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-02-12
2022-03-03
JAKUB LIEBRECHT
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-01-23
2022-03-03
2009-01-30
2012-03-01
KORCZAKA, 1, TCZEW, 83-110, TCZEW, POLSKA
2219-SEE.711.5.392.2022.1
2022-10-12
2022-10-17
4266.6 PLN
OPL/2018/097133
Urząd Skarbowy w Tczewie
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie