KRS 0000322598
NIP7282716930
REGON10063927100000
NazwaINFOGEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaINFOGEA
Data rejestracji 30 sty 2009 (16 lat temu) 30 sty 2009
Data usunięcia 30 kwi 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. HENRYKA SIENKIEWICZA, 85/87, ŁÓDŹ, 90-057, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7733Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY #7740Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #8560Z KREOWANIE I WSPIERANIE PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH, PROPAGUJĄCYCH W RÓŻNYCH KRĘGACH SPOŁECZNYCH IDEĘ WSPARCIA RODZIN, KTÓRYCH CZŁONKOWIE WYKAZUJĄ ZABURZENIA PSYCHICZNE, PSYCHOLOGICZNE I NEUROLOGICZNE O RÓŻNYM PODŁOŻU, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIESZKAŃCÓW OŚRODKÓW WIEJSKICH.MARIUSZ TOMASZ DZIEDZIŃSKI
Wspólnik
2009-01-30
2011-11-29
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500 ZŁ
MARCIN KROKOWSKI
Wspólnik
2009-01-30
2011-08-30
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500 ZŁ
MAREK ROBERT JÓŹWIK
Wspólnik
2011-08-30
2020-04-30
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5000 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
MARIUSZ TOMASZ DZIEDZIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2009-01-30
2010-06-18
MAREK ROBERT JÓŹWIK
PREZES ZARZĄDU
2010-06-18
2020-04-30
2009-01-30
2010-07-15
SIKORSKIEGO, 8, KOLUSZKI, 95-040, KOLUSZKI, POLSKA
2010-07-15
2013-01-29
PIRAMOWICZA, 9, ŁÓDŹ, 90-254, ŁÓDŹ, POLSKA
2013-01-29
2016-07-07
STERLINGA, 16/18, ŁÓDŹ, 90-217, ŁÓDŹ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie