KRS 0000322473
Nazwa"STALBUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSTALBUD
Data rejestracji 28 sty 2009 (16 lat temu) 28 sty 2009
Data usunięcia 05 cze 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ., ŻÓŁKÓW, ., ., POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#4672Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI #2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI #4677Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU #4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCHMAREK ZAWILIŃSKI
Wspólnik
2009-01-28
2012-10-18
999 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 49.500,00 ZŁ
ALEXANDR NOVOCSHANOV
Wspólnik
2012-10-18
2012-12-12
1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50000 ZŁ
ALIAKSANDR TSIVANENKA
Wspólnik
2012-12-12
2018-06-05
TYSIĄC UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARZĄD JEDNOOSOBOWY - PREZES ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. ZARZĄD WIELOOSOBOWY - WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, Z TYM, ŻE PREZES ZARZĄDU MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.
MAREK ZAWILIŃSKI
PREZES JEDNOOSOBOWEGO ZARZĄDU
2009-01-28
2012-10-18
ALIAKSANDR TSIVANENKA
PREZES ZARZĄDU
2012-12-12
2018-06-05
2009-01-28
2012-06-21
31, ŻÓŁKÓW, 38-200, JASŁO, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie