KRS 0000321734
NIP5732762775
REGON24110726300000
NazwaEKO STAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaEKO STAR
Data rejestracji 23 sty 2009 (16 lat temu) 23 sty 2009
Data usunięcia 12 lut 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. NUSBAUMA, 22, CZĘSTOCHOWA, 42-200, CZĘSTOCHOWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 551000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5732762775
data rejestracji 01 mar 2009
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 2
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 13 lut 2024
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4221Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH #4291Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ #4313Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #7410Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA #251 PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCHBARBARA BADORA
Beneficjent
PAULA LENA BADORA
Beneficjent
PAULA LENA BADORA
reprezentant
STANISŁAW BADORA
Wspólnik
2009-01-23
2019-10-29
1100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 550.000,- ZŁ
PAULA LENA BADORA
Wspólnik
2019-10-29
2021-02-12
1101 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 550.500,00 ZŁ
ANDRZEJ DURLIK
Członek Organu Nadzoru
2009-01-23
2016-04-08
OLGA HANNA NOCOŃ
Członek Organu Nadzoru
2009-01-23
2016-04-08
KAZIMIERZ TADEUSZ MROCZKA
Członek Organu Nadzoru
2009-01-23
2016-04-08
BARBARA BADORA
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
PAULA LENA BADORA
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.
PAULA LENA BADORA
PREZES ZARZĄDU
2009-01-23
2021-02-12
2009-01-23
2016-04-08
BÓR, 143/157, CZĘSTOCHOWA, 42-202, CZĘSTOCHOWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie