KRS 0000321709
NIP9571013408
REGON22074185500000
NazwaGOLD PARTNERS-DORADZTWO INWESTYCJNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaGOLD PARTNERS-DORADZTWO INWESTYCJNE
Data rejestracji 20 sty 2009 (16 lat temu) 20 sty 2009
Data usunięcia 16 sty 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres GDAŃSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #64 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCHWspólnik
2009-01-20
2012-09-28
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 30.000,00 ZŁOTYCH
22049353500000
JOLANTA AGNIESZKA STARNAWSKA LESIAK
Wspólnik
2009-01-20
2018-01-16
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000,00 ZŁOTYCH
Wspólnik
2012-09-28
2018-01-16
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.000,00 ZŁ
14028425600000
MICHAŁ KRZYSZTOF KOSIEDOWSKI
Likwidator
2012-09-28
2016-07-14
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU
MICHAŁ KRZYSZTOF KOSIEDOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2009-01-20
2012-09-28
JOLANTA AGNIESZKA STARNAWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-01-20
2012-09-28
2009-01-20
2009-02-16
GOLD PARTNERS-DORADZTWO INWESTYCJNE
2009-02-16
2012-09-28
GOLD PARTNERS-DORADZTWO INWESTYCJNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2009-01-20
2015-10-05
GRUNWALDZKA, 28, GDAŃSK, 80-229, GDAŃSK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie