KRS 0000321501
NIP5492363514
REGON12084345800000
NazwaDUMAN HALLANDER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaDUMAN HALLANDER
Data rejestracji 14 sty 2009 (16 lat temu) 14 sty 2009
Data usunięcia 26 lis 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres CHEMIKÓW, 1, OŚWIĘCIM, 32-600, OŚWIĘCIM, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5229C ŚWIADCZENIE USŁUG SPEDYCYJNYCH #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #7712Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLIERIK MALCOLM HALLANDER
Wspólnik
2009-01-14
2011-09-22
950 (DZIEWIĘĆSET PIĘĆDZIESIĘT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 47.500,00 (CZTERDZIEŚCI SIEDEM TYSIĘCY PIĘĆSET) ZŁOTYCH
MONIKA JANICZEK BUDZOWSKA
Wspólnik
2011-09-22
2015-09-28
550 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 27500 ZŁ
Wspólnik
2014-05-27
2019-11-26
1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ
07231662600000
PAWEŁ BUDZOWSKI
Prokurent
2014-05-27
2016-12-07
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: 1. PREZES ZARZĄDU - SAMODZIELNIE; 2. DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU - ŁĄCZNIE; 3. CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ERIK MALCOLM HALLANDER
PREZES ZARZĄDU
2009-01-14
2011-09-22
PAWEŁ TOMASZ BUDZOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2011-09-22
2013-06-10
MONIKA JANICZEK BUDZOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2013-06-10
2014-05-27
MIROSŁAW GRZEGORZ PIETRZAK
PREZES ZARZĄDU
2014-05-27
2015-07-06
ANNA MARIA BÓL
PREZES ZARZĄDU
2015-09-28
2019-11-26
2009-01-14
2009-03-13
ZAWADZKIEGO, 7, OŚWIĘCIM, 32-600, OŚWIĘCIM, POLSKA
2009-03-13
2011-09-22
ZAWIDZKIEGO, 7, OŚWIĘCIM, 32-600, OŚWIĘCIM, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie