KRS 0000321494
REGON10064766100000
NazwaHUTNÍ MONTÁŽE SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE
Krótka nazwaHUTNÍ MONTÁŽE SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE
Nazwa obcaHUTNÍ MONTÁŽE AKCIOVA SPOLECNOST AKCIOVA SPOLECNOST
Data rejestracji 13 sty 2009 (16 lat temu) 13 sty 2009
Data usunięcia 31 maj 2019 Invalid date
Forma prawnaODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY
Adres UL. 9 LISTOPADA, 20, USTROŃ, 43-450, USTROŃ, POLSKA
Siedziba i adres zakładu głównego przedsiębiorcy zagranicznego RUSKÁ, 1162, VITKOVICE, 703 83, OSTRAVA, CZECHY
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #4211Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD #4213Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI #4391Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4222Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCIERICH POLEDNIK
Przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego w oddziale
2009-01-13
2019-05-31
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARZĄD REPREZENTUJE SPÓŁKĘ.W IMIENIU ZARZĄDU DZIAŁA KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.REPREZENTACJA ŁĄCZNA: A)WSPÓLNE DZIAŁANIE PREZESA I WICEPREZESA ZARZĄDU, B) WSPÓLNE DZIAŁANIE PREZESA LUB WICEPREZESA ZARZĄDU I CZŁONKA ZARZĄDU
JAN SVĚTLIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-01-13
2018-08-03
MIROSLAV PŘECECHTĚL
PREZES ZARZĄDU
2009-01-13
2019-05-27
DALIBOR FABIÁN
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-01-13
2015-10-19
MICHAELA ŽVAKOVÁ
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-10-19
2016-08-22
JAN HUDEC
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-08-22
2019-05-27
JAN HUDEC
PREZES ZARZĄDU
2019-05-27
2019-05-31
JAROSLAV LUZAR
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-08-03
2019-05-27
JAROSLAV LUZAR
WICEPREZES ZARZĄDU
2019-05-27
2019-05-31
ROBERT MICHURA
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-05-27
2019-05-31
PETR BRÁZDA
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-05-27
2019-05-31
2009-01-13
2017-11-08
HUTNÍ MONTÁŽE,A.S.
2009-01-13
2015-11-10
INSTALACYJNA, 2, ROGOWIEC, 97-427, ROGOWIEC, POLSKA
2009-01-13
2015-10-19
RUSKA, 1162, OSTRAVA-VITKOVICE, 703 83, OSTRAVA-VITKOVICE, REPUBLIKA CZESKA
2015-10-19
2017-11-08
RUSKÁ, 1162, VITKOVICE, 703 83, OSTRAVA, REPUBLIKA CZESKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie