KRS 0000321340
NIP9591830820
REGON26024059900000
NazwaTECHMONTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaTECHMONTEX
Data rejestracji 19 sty 2009 (16 lat temu) 19 sty 2009
Data usunięcia 12 cze 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KAZNOWSKIEGO, 11B, KIELCE, 25-636, KIELCE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (21)
#4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #4642Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4771Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4782Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY I OBUWIA PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH #4779Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #4334Z MALOWANIE I SZKLENIE #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #7312A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI #7312B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH #7312C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) #7312D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH #6491Z LEASING FINANSOWY #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #8220Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER) #6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAAGATA KRYSTYNA ZWIERZCHOWSKA
Wspólnik
2009-01-19
2009-10-26
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25 000,00 ZŁ NA ZASADACH WSPÓLNOŚCI MAJĄTKOWEJ MAŁŻEŃSKIEJ Z DARIUSZEM MARKIEM ZWIERZCHOWSKIM
ANDRZEJ TOMASZ KUZIA
Wspólnik
2009-01-19
2009-10-26
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25 000,00 ZŁ NA ZASADACH WSPÓLNOŚCI MAJĄTKOWEJ MAŁŻEŃSKIEJ Z MONIKĄ KUZIA
MONIKA KUZIA
Wspólnik
2009-01-19
2009-10-26
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25 000,00 ZŁ NA ZASADACH WSPÓLNOŚCI MAJĄTKOWEJ MAŁŻEŃSKIEJ Z ANDRZEJEM TOMASZEM KUZIA
DARIUSZ MAREK ZWIERZCHOWSKI
Wspólnik
2009-01-19
2009-10-26
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25 000,00 ZŁ NA ZASADACH WSPÓLNOŚCI MAJĄTKOWEJ MAŁŻEŃSKIEJ Z AGATĄ KRYSTYNĄ ZWIERZCHOWSKĄ
FELIKS KUZINCOW
Wspólnik
2009-10-26
2010-09-13
98 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49 000,00 ZŁ
SŁAWOMIR KUPISZ
Wspólnik
2010-09-13
2018-06-12
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50 000,00 ZŁ
MONIKA JASTRZĘBSKA
Prokurent
2009-10-26
2010-09-13
PROKURA SAMOISTNA
DARIUSZ MAREK ZWIERZCHOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2009-01-19
2018-06-12
AGATA KRYSTYNA ZWIERZCHOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2009-01-19
2018-06-12
MONIKA KUZIA
Członek Organu Nadzoru
2009-01-19
2018-06-12
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB PROKURENT JEDNOOSOBOWO.
ANDRZEJ TOMASZ KUZIA
PREZES ZARZĄDU
2009-01-19
2009-10-26
SŁAWOMIR KRZYSZTOF KUPISZ
PREZES ZARZĄDU
2009-10-26
2013-10-23
2009-01-19
2009-10-28
MARMUROWA, 1, KIELCE, 25-035, KIELCE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie