KRS 0000321339
NIP8133575198
REGON18039570500000
NazwaUNIWERSYTECKIE FORUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Krótka nazwaUNIWERSYTECKIE FORUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Data rejestracji 14 sty 2009 (16 lat temu) 14 sty 2009
Data usunięcia 25 sty 2024 Invalid date
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
Adres UL. CICHA, 4, RZESZÓW, 35-326, RZESZÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 8133575198
data rejestracji 01 kwi 2009
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 25 sty 2024
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (19)
#581 WYDAWANIE KSIĄŻEK I PERIODYKÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, Z WYŁĄCZENIEM W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #591 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI #6202 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6203 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #631 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6312 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7021 STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA #7022 POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #7312 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REPREZENTOWANIEM MEDIÓW #732 BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7312A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI #7312B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH #7312C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) #7312D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEALICJA CZESŁAWA MENDOCHA
Członek Organu Nadzoru
2009-01-14
2024-01-25
TADEUSZ MARUT
Członek Organu Nadzoru
2009-01-14
2024-01-25
AGNIESZKA KATARZYNA JEZUIT
Członek Organu Nadzoru
2009-01-14
2024-01-25
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji1. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU STOWARZYSZENIA UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE, W TYM PREZES ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU POSIADAJĄCY JEGO PEŁNOMOCNICTWO. 2. PODEJMOWANIE PRZEZ ZARZĄD UCHWAŁY W SPRAWIE ZACIĄGNIĘCIA W IMIENIU STOWARZYSZENIA ZOBOWIĄZANIA LUB ROZPORZĄDZENIA MIENIEM STOWARZYSZENIA O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTĘ 30.000 ZŁ (SŁOWNIE: TRZYDZIEŚCI TYSIĘCY ZŁOTYCH) WYMAGANA JEST OPINIA KOMISJI REWIZYJNEJ WYRAŻONA W FORMIE PISEMNEJ. 3. DLA WAŻNOŚCI INNYCH PISM I DOKUMENTÓW WYSTARCZA PODPIS JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU.
MONIKA MIROSŁAWA KRAJEWSKA
PREZES ZARZĄDU
2009-01-14
2024-01-25
GRZEGORZ ROMAN KOLASIŃSKI
WICEPREZES
2009-01-14
2015-07-03
KRZYSZTOF MICHAŁ GORYCZKA
SEKRETARZ ZARZĄDU
2009-01-14
2011-01-24
AGNIESZKA KAWKA
SKARBNIK
2009-01-14
2015-07-03
AGNIESZKA KAWKA
WICEPREZES, SKARBNIK
2015-07-03
2024-01-25
DAWID EUGENIUSZ PAŚKO
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-01-14
2014-10-21
PAULINA ZWIERZYŃSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-07-03
2024-01-25
KATARZYNA BESTER
SEKRETARZ
2015-07-03
2024-01-25
2009-01-14
2012-08-31
CICHA, 4, RZESZÓW, 35-326, RZESZÓW, POLSKA
2012-08-31
2015-07-03
REJTANA, 16 C, RZESZÓW, 35-959, RZESZÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie