KRS 0000321322
NIP5833056240
REGON22073459400000
Nazwa"LATAJĄCY HOLENDER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaLATAJĄCY HOLENDER
Data rejestracji 26 sty 2009 (16 lat temu) 26 sty 2009
Data usunięcia 10 kwi 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres GDAŃSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 68000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#55 HOTELE I RESTAURACJE #56 USŁUGI GASTRONOMICZNE #932 DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNABARTOSZ STEFAŃSKI
Wspólnik
2009-01-26
2017-04-10
170 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17.000,00 ZŁ
LECH DARIUSZ SPETH
Wspólnik
2009-01-26
2017-04-10
170 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17.000,00 ZŁ
KRZYSZTOF JAN KAMIŃSKI
Wspólnik
2009-01-26
2017-04-10
170 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17.000,00 ZŁ
WALES RAYMOND MACK
Wspólnik
2009-06-25
2017-04-10
170 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 17.000,00 ZŁ (SIEDEMNAŚCIE TYSIĘCY ZŁ)
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO TWORZY GO PREZES ZARZĄDU KTÓRY JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, KTÓRY TWORZĄ PREZES ZARZĄDU ORAZ CZŁONEK (CZŁONKOWIE) ZARZĄDU, KAŻDY Z NICH UMOCOWANY JEST DO SAMODZIELNEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ.
LECH DARIUSZ SPETH
PREZES ZARZĄDU
2009-01-26
2017-04-10
KRZYSZTOF JAN KAMIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-01-26
2017-04-10
BARTOSZ STEFAŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-01-26
2017-04-10
2009-01-26
2014-12-31
TAMKA, 27B, GDAŃSK, 80-627, GDAŃSK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie