KRS 0000321287
NIP8733190667
REGON12085487000000
NazwaSTOWARZYSZENIE "MEDIA POLANIE"
Krótka nazwaMEDIA POLANIE
Data rejestracji 16 sty 2009 (16 lat temu) 16 sty 2009
Data usunięcia 16 sty 2024 Invalid date
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
Adres ROGOYSKIEGO, 28, TARNÓW, 33-100, TARNÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 8733190667
data rejestracji 28 maj 2012
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 16 sty 2024
MAGDALENA TERESA LIS
Członek Organu Nadzoru
2012-07-12
2024-01-16
TOMASZ ŁAKOMA
Członek Organu Nadzoru
2012-07-12
2024-01-16
IWONA BARBARA SURMAN
Członek Organu Nadzoru
2014-09-18
2024-01-16
ANETA ŁĄTKA
Członek Organu Nadzoru
2009-01-16
2011-04-27
AGNIESZKA ZOFIA BIEŃ
Członek Organu Nadzoru
2009-01-16
2012-07-12
DOROTA KRYSTYNA KOSTUR
Członek Organu Nadzoru
2011-04-27
2012-07-12
HALINA BEDNARENKO
Członek Organu Nadzoru
2009-01-16
2014-09-18
STANISŁAW ADAM LIS
Likwidator
2015-06-22
2024-01-16
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO ZAWIERANIA UMÓW, UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTWA, SKŁADANIA INNYCH OŚWIADCZEŃ WOLI, W SZCZEGÓLNOŚCI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH ORAZ ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU STOWARZYSZENIA, UPOWAŻNIONY JEST JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU GŁÓWNEGO LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU GŁÓWNEGO ŁĄCZNIE. OŚWIADCZENIA WOLI W ZAKRESIE WYKONYWANIA OBOWIĄZKÓW PRACODAWCY SKŁADA PREZES ZARZĄDU GŁÓWNEGO LUB WYZNACZONY PRZEZ NIEGO WICEPREZES ZARZĄDU GŁÓWNEGO.
JÓZEF ANTONI KOMAREWICZ
PREZES
2009-01-16
2012-07-12
JÓZEF ANTONI KOMAREWICZ
WICEPREZES
2012-07-12
2015-06-22
ZOFIA BUDZIK
WICEPREZES
2009-01-16
2012-07-12
HALINA DOROTA WOJTANOWSKA
WICEPREZES
2009-01-16
2012-07-12
MAGDALENA TERESA LIS
SEKRETARZ
2009-01-16
2012-07-12
SŁAWOMIR JAN RUDNICKI DRABIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-01-16
2011-04-27
STANISŁAW ADAM LIS
PREZES
2012-07-12
2015-06-22
DOROTA KRYSTYNA KOSTUR
WICEPREZES
2012-07-12
2014-09-18
AGNIESZKA ZOFIA BIEŃ
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-07-12
2012-07-26
MAŁGORZATA JADWIGA SAIDA
WICEPREZES ZARZĄDU
2014-09-18
2015-06-22
2009-01-16
2012-07-12
KACZKOWSKIEGO, 7, TARNÓW, 33-100, TARNÓW, POLSKA
2012-07-12
2014-09-18
SOKOŁA, 3, TARNÓW, 33-100, TARNÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie