KRS 0000321155
NIP6832029187
REGON12084348700000
NazwaGAIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaGAIA
Data rejestracji 14 sty 2009 (16 lat temu) 14 sty 2009
Data usunięcia 20 sty 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres CZARNOCHOWICE, 269, CZARNOCHOWICE, 32-020, WIELICZKA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (13)
#2441Z PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH #2443Z PRODUKCJA OŁOWIU, CYNKU I CYNY #2445Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH METALI NIEŻELAZNYCH #4672Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI #3212Z PRODUKCJA WYROBÓW JUBILERSKICH I PODOBNYCH #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #7733Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIANNA MARIA BIASION
Wspólnik
2009-01-14
2023-01-20
30 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WYSOKOSCI 30.000 ZŁ.
ISACCO BELLON
Wspólnik
2009-01-14
2023-01-20
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000 ZŁ.
ARIANNA BELLON
Wspólnik
2009-01-14
2023-01-20
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000 ZŁ.
GIOVANNI BELLON
Wspólnik
2009-01-14
2023-01-20
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 30.000 ZŁ.
GIOVANNI BELLON
Likwidator
2015-11-24
2023-01-20
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
ANNA MARIA BIASION
PREZES ZARZĄDU
2009-01-14
2015-11-24
GIOVANNI BELLON
WICEPREZES ZARZĄDU
2009-01-14
2015-11-24
ARIANNA BELLON
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-01-14
2015-11-24
ISACCO BELLON
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-01-14
2015-11-24
2009-01-14
2015-11-24
GAIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2009-01-14
2014-10-31
STROMA, 16, WIELICZKA, 32-020, WIELICZKA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie