KRS 0000320916
NIP9282031245
REGON08030470000000
Nazwa"POL - LKW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPOL - LKW
Data rejestracji 02 sty 2009 (16 lat temu) 02 sty 2009
Data usunięcia 25 wrz 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ŻARY, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#25 PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH #28 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ #45 BUDOWNICTWO #4941 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #64 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIUMAGDALENA MARTA MAZUREK
Wspólnik
2009-01-02
2012-04-13
99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 49.500,00 ZŁ
PEDRO MAMERTO NETO
Wspólnik
2011-03-14
2011-12-05
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ
ANDRZEJ PIWOWARSKI
Wspólnik
2012-04-13
2012-06-06
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50000,00 ZŁ
SEBASTIAN MAKSYMILIAN HARĘŻA
Wspólnik
2014-06-02
2018-09-25
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ
MARCIN JERZY PIWOWARSKI
Wspólnik
2012-06-06
2014-06-02
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
ZBIGNIEW MAGNUSZEWSKI
Wspólnik
2013-09-13
2014-06-02
90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 45.000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE , TAK W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JAK II WIELOOSOBOWEGO;
ANDRZEJ PIWOWARSKI
PREZES ZARZĄDU
2009-01-02
2012-06-06
PEDRO MAMERTO NETO
WICEPREZES ZARZĄDU
2011-03-14
2011-12-05
LESZEK PAŹDZIOR
PREZES ZARZĄDU
2012-06-06
2013-09-13
ZBIGNIEW MAGNUSZEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2013-09-13
2014-06-02
SEBASTIAN MAKSYMILIAN HARĘŻA
PREZES ZARZĄDU
2014-06-02
2018-09-25
2009-01-02
2014-06-02
KILIŃSKIEGO, 41, ŻARY, 68-200, ŻARY, POLSKA
2014-06-02
2014-12-11
ZAWISZY CZARNEGO, 14, ŻARY, 68-200, ŻARY, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie