KRS 0000320871
NIP6423078372
REGON24109086400000
Nazwa"ESKULAP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaESKULAP
Data rejestracji 06 sty 2009 (16 lat temu) 06 sty 2009
Data usunięcia 06 wrz 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ZAWISZY CZARNEGO, 42, RYBNIK, 42-210, RYBNIK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 103500,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (15)
#8621Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA #8622Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA #8623Z PRAKTYKA LEKARSKA DENTYSTYCZNA #8690A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA #8690C PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH #8690D DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA #8690E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #4774Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #9604Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ #9313Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #7312D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJWITOLD GWÓŹDŹ
Wspólnik
2009-01-06
2010-07-15
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000,00 ZŁ ORAZ 87 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 43.500,00 ZŁ WE WSPÓŁWŁASNOŚCI ŁĄCZNEJ Z ADAMEM TRELENBERG I KRYSTIANEM ZAJĄC
ADAM TRELENBERG
Wspólnik
2009-01-06
2017-09-06
29 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 14.500,00;-ZŁ
KRYSTIAN ZAJĄC
Wspólnik
2009-01-06
2017-09-06
69 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 34.500,00;-ZŁ
PAWEŁ TRELENBERG
Wspólnik
2009-02-25
2017-09-06
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000,00;-ZŁ
EUGENIUSZ POJDA
Wspólnik
2010-07-15
2017-09-06
69 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 34.500,00;-ZŁ
PAWEŁ TRELENBERG
Prokurent
2009-01-06
2017-04-12
PROKURA SAMOISTNA
KRYSTIAN ZAJĄC
Członek Organu Nadzoru
2009-01-06
2017-09-06
PAWEŁ TRELENBERG
Członek Organu Nadzoru
2009-01-06
2017-04-12
WITOLD GWÓŹDŹ
Członek Organu Nadzoru
2009-01-06
2011-12-01
EUGENIUSZ POJDA
Członek Organu Nadzoru
2011-12-01
2017-09-06
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM; W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO: JEDNOOSOBOWO CZŁONEK (PREZES) ZARZĄDU.
ADAM TRELENBERG
PREZES ZARZĄDU
2009-01-06
2017-09-06
2009-01-06
2017-09-06
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2009-01-06
2017-09-06
"ESKULAP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2009-01-06
2017-09-06
ZAWISZY CZARNEGO, 42, RYBNIK, 42-210, RYBNIK, POLSKA
2009-01-06
2017-09-06
8621Z - PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA
2009-01-06
2017-09-06
8622Z - PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA
2009-01-06
2017-09-06
8623Z - PRAKTYKA LEKARSKA DENTYSTYCZNA
2009-01-06
2017-09-06
8690A - DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA
2009-01-06
2017-09-06
8690C - PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
2009-01-06
2017-09-06
8690D - DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA
2009-01-06
2017-09-06
8690E - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
2009-01-06
2017-09-06
4774Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
2009-01-06
2017-09-06
9604Z - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ
2009-01-06
2017-09-06
9313Z - DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie