KRS 0000320851
NIP5222907648
REGON14169104100000
Nazwa"OBERON 3 D" L.PIETRZAK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwa"OBERON 3 D" L.PIETRZAK I WSPÓLNICY
Data rejestracji 31 gru 2008 (16 lat temu) 31 gru 2008
Data usunięcia 02 lip 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres UL. BRZOSKWINIOWA, 71, TYCHY, 43-100, TYCHY, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 5222907648
data rejestracji 01 paź 2013
status Czynny
19105013991000009081178445
INGBSK Oddział w Tychach al. Niepodległości 106
al. Niepodległości 106 43-100 Tychy POLSKA
26124060451789001022300532
PEKAO XLIV Oddział w Warszawie
ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA
36124060451978001022300893
PEKAO XLIV Oddział w Warszawie
ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA
41105013991000009081178437
INGBSK Oddział w Tychach al. Niepodległości 106
al. Niepodległości 106 43-100 Tychy POLSKA
76124060451111001022042823
PEKAO XLIV Oddział w Warszawie
ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA
80124061621787001062183074
PEKAO Oddział w Warszawie al.Gen.A.Chruściela 28
al. Gen.A.Chruściela 28 04-401 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4669Z HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #3313Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMILESZEK PAWEŁ PIETRZAK
Beneficjent
LESZEK PAWEŁ PIETRZAK
zgłaszający - członek zarządu
LESZEK PAWEŁ PIETRZAK
Wspólnik
2008-12-31
2020-07-02
MAREK ANDRZEJ SZAFRAŃSKI
Wspólnik
2008-12-31
2012-12-10
ZBIGNIEW KAZIMIERZ WRZOSEK
Wspólnik
2008-12-31
2012-12-10
KRZYSZTOF LENARD
Wspólnik
2012-12-10
2016-08-19
ROBERT JERZY SEEHAFER
Wspólnik
2016-08-19
2020-07-02
Wspólnik
2019-05-10
2020-07-02
38150397000000
LESZEK PAWEŁ PIETRZAK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiPRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE: LESZKOWI PIETRZAKOWI- SAMODZIELNIE, ROBERTOWI SEEHAFER- ŁĄCZNIE Z LESZKIEM PIETRZAKIEM, SPÓŁCE OBERON 3D SP. Z O.O. - SAMODZIELNIE, ZGODNIE Z ZASADMI JEJ REPREZENTACJI
LESZEK PAWEŁ PIETRZAK
Członek Organu Reprezentacji
2008-12-31
2020-07-02
MAREK ANDRZEJ SZAFRAŃSKI
Członek Organu Reprezentacji
2008-12-31
2012-12-10
ZBIGNIEW KAZIMIERZ WRZOSEK
Członek Organu Reprezentacji
2008-12-31
2012-12-10
KRZYSZTOF LENARD
Członek Organu Reprezentacji
2012-12-10
2016-08-19
ROBERT JERZY SEEHAFER
Członek Organu Reprezentacji
2016-08-19
2020-07-02
Członek Organu Reprezentacji
2019-05-10
2020-07-02
38150397000000
2008-12-31
2011-11-25
ŚWIERSZCZA, 76, WARSZAWA, 02-401, WARSZAWA, POLSKA
2011-11-25
2014-01-07
MADZIARÓW, 25A, WARSZAWA, 04-444, WARSZAWA, POLSKA
2014-01-07
2015-06-08
TADEUSZA BOYA - ŻELEŃSKIEGO, 68, KATOWICE, 40-750, KATOWICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie