KRS 0000320806
NIP7822457976
REGON30102380900000
Nazwa"MILFORD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwa"MILFORD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 08 sty 2009 (16 lat temu) 08 sty 2009
Data usunięcia 14 cze 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres DWORCOWA, 7, SWARZĘDZ, 62-020, SWARZĘDZ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#7810Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW #7820Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANARAGNAR JOAKIM HANSSON
Wspólnik
2009-01-08
2023-06-14
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiSPÓŁKA REPREZENTOWANA PRZEZ KOMPLEMENTARIUSZA, TJ. SPÓŁKĘ "MILFORD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. SPÓŁKA MILFORD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ JEST REPREZENTOWANA ZGODNIE Z NASTĘPUJĄCYMI ZASADAMI: W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST UPRAWNIONY PREZES ZARZĄDU LUB WICEPREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, ZAŚ POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PREZESEM LUB WICEPREZESEM ZARZĄDU. OBECNIE W SKŁAD ZARZĄDU WCHODZĄ: RAGNAR JOAKIM HANSSON - PREZES ZARZĄDU ORAZ ANDERS SIGUARD CARLSSON - WICEPREZES ZARZĄDU.
Członek Organu Reprezentacji
2009-01-08
2023-06-14
01545280000000
2009-01-08
2009-12-28
1, TARNOWO, 62-025, KOSTRZYN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie