KRS 0000320690
NIP1132761110
REGON14176390600000
Nazwa"MEPP EUROPEAN FREIGHT SOLUTIONS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMEPP EUROPEAN FREIGHT SOLUTIONS
Data rejestracji 30 gru 2008 (16 lat temu) 30 gru 2008
Data usunięcia 05 gru 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. KAMIONKOWSKA, 45, WARSZAWA, 03-813, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 350000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 1132761110
data rejestracji 14 maj 2009
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 1
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 12 sie 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWYPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5020Z TRANSPORT MORSKI I PRZYBRZEŻNY TOWARÓW #5040Z SPRZEDAŻ, KONSERWACJA I NAPRAWA MOTOCYKLI ORAZ SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH #5121Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #5222A DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT MORSKI #5223Z SPRZEDAŻ DETALICZNA RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEPIOTR BARWIŃSKI
Wspólnik
2008-12-30
2023-12-05
3.500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 350.000,00 ZŁOTYCH
ANNA MARIA BARWIŃSKA RYBITWA
Wspólnik
2008-12-30
2010-08-25
150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15 000,00 ZŁ.
PAULINA BARWIŃSKA
Wspólnik
2008-12-30
2017-05-31
350 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 35.000,00 ZŁOTYCH
PAULINA MARIA BARWIŃSKA
Prokurent
2012-05-12
2015-06-15
SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI. POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEDNOOSOBOWO W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY 100.000 (STO TYSIĘCY) ZŁOTYCH, A POWYŻEJ TEJ KWOTY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONKA ZARZĄDU SPÓŁKI DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM SPÓŁKI.
PIOTR BARWIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2008-12-30
2023-12-05
ANNA MARIA BARWIŃSKA RYBITWA
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-12-30
2010-08-25
PAULINA BARWIŃSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-12-30
2010-08-25
ADAM OLEJNIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-11-08
2015-06-15
2008-12-30
2011-04-22
MIŃSKA, 25, WARSZAWA, 03-808, WARSZAWA, POLSKA
2011-04-22
2017-02-01
MIŃSKA, 63A, WARSZAWA, 03-828, WARSZAWA, POLSKA
2017-02-01
2017-05-31
UL. KAMIONKOWSKA, 51, WARSZAWA, 03-812, WARSZAWA, POLSKA
GKm 57/19
2021-10-20
2022-10-26
8255.49 PLN
XVII GC 852/18
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie Kinga Teller - Kopyt Kancelaria Komornicza nr XXII w Warszawie
Km 1156/20
2022-01-31
2023-02-23
1069.73 PLN
V GNc 653/18
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wołominie Sebastian Szymczuk Kancelaria Komornicza nr XI
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie