KRS 0000320571
NIP7811829836
REGON30100356300000
NazwaEMTEL SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaEMTEL SYSTEM
Data rejestracji 29 gru 2008 (16 lat temu) 29 gru 2008
Data usunięcia 28 lut 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. PROMIENISTA, 11, POZNAŃ, 60-288, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7811829836
data rejestracji 23 gru 2008
status Czynny
44249000050000460090689687
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
20102040270000100215074355
PKO Oddział 1 w Poznaniu
Aleje Karola Marcinkowskiego 13 61-827 Poznań POLSKA
37249000050000452020215705
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
27102040270000110214941290
PKO Oddział 1 w Poznaniu
Aleje Karola Marcinkowskiego 13 61-827 Poznań POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#61 USŁUGI W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI #62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #72 INFORMATYKA #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #25 PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCHMICHAŁ KONKLEWSKI
Beneficjent
MICHAŁ KONKLEWSKI
zgłaszający - inny
MICHAŁ KONKLEWSKI
Wspólnik
2008-12-29
2019-02-28
190 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 95.000,00 ZŁ
PIOTR EDWARD KOZŁOWICZ
Wspólnik
2008-12-29
2010-08-24
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5 000 ZŁ.
MARCIN LASKOWSKI
Wspólnik
2008-12-29
2013-11-20
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5 000 ZŁ.
MICHAŁ KONKLEWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
POSIADA 95% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE EMTEL SYSTEM SP. Z O.O. BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM SPÓŁKI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.
MICHAŁ KONKLEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2008-12-29
2019-02-28
MIKOŁAJ ŁUKASZ FRANZKOWIAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-11-26
2019-02-28
2008-12-29
2009-01-22
WIOSENNA, 30, POZNAŃ, 60-592, POZNAŃ, POLSKA
2009-01-22
2016-11-24
WIOSENNA, 30 A, POZNAŃ, 60-592, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie