KRS 0000320558
NIP6452384640
REGON24021551300000
NazwaAIRTRANS H.WATOŁA SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwaAIRTRANS H.WATOŁA
Data rejestracji 29 gru 2008 (16 lat temu) 29 gru 2008
Data usunięcia 25 mar 2020 25 mar 2020
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres UL. WOLNOŚCI, 90, PYRZOWICE, 42-625, PYRZOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 6452384640
data rejestracji 01 gru 2005
status Czynny
25102023680000240201829043
PKO Oddział 1 w Bytomiu
pl. Tadeusza Kościuszki 1 41-902 Bytom POLSKA
53102023680000230201825678
PKO Oddział 1 w Bytomiu
pl. Tadeusza Kościuszki 1 41-902 Bytom POLSKA
96102023680000280202109742
PKO Oddział 1 w Bytomiu
pl. Tadeusza Kościuszki 1 41-902 Bytom POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5229C ŚWIADCZENIE USŁUG SPEDYCYJNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5320Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA #4942Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #8292Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNETANNA STANISŁAWA SAPIŃSKA
Beneficjent
BOGUSŁAWA KATARZYNA PAWEŁCZYK
Beneficjent
HALINA TERESA WATOŁA
Beneficjent
LESZEK MARIAN GARCZARCZYK
Beneficjent
ANNA STANISŁAWA SAPIŃSKA
reprezentant
HALINA TERESA WATOŁA
reprezentant
LESZEK MARIAN GARCZARCZYK
reprezentant
BOGUSŁAWA KATARZYNA PAWEŁCZYK
reprezentant
HALINA TERESA WATOŁA
Wspólnik
2008-12-29
2020-03-25
BOGUSŁAWA KATARZYNA PAWEŁCZYK
Wspólnik
2008-12-29
2020-03-25
ANNA STANISŁAWA SAPIŃSKA
Wspólnik
2008-12-29
2020-03-25
Wspólnik
2020-03-12
2020-03-25
38475624600000
ANNA STANISŁAWA SAPIŃSKA
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
BOGUSŁAWA KATARZYNA PAWEŁCZYK
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
HALINA TERESA WATOŁA
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
LESZEK MARIAN GARCZARCZYK
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAŻDY WSPÓLNIK JEST UPRAWNIONY I ZOBOWIĄZANY DO SAMODZIELNEGO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI. SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW SAMODZIELNIE.
Członek Organu Reprezentacji
2020-03-12
2020-03-25
38475624600000
HALINA TERESA WATOŁA
Członek Organu Reprezentacji
2008-12-29
2020-03-25
ANNA STANISŁAWA SAPIŃSKA
Członek Organu Reprezentacji
2008-12-29
2020-03-25
BOGUSŁAWA KATARZYNA PAWEŁCZYK
Członek Organu Reprezentacji
2008-12-29
2020-03-25
2008-12-29
2017-03-08
WOLNOŚCI, 90, PYRZOWICE, 42-625, OŻAROWICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie