KRS 0000320353
NIP1080006300
REGON14165932700000
NazwaBIOMIN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaBIOMIN POLSKA
Data rejestracji 22 gru 2008 (16 lat temu) 22 gru 2008
Data usunięcia 07 kwi 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres GROCHOWSKA, 16, WARSZAWA, 04-217, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 1080006300
data rejestracji 09 sty 2009
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 01 lut 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#109 PRODUKCJA GOTOWYCH PASZY I KARMY DLA ZWIERZĄT #4621Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #467 POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA #4776Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4778Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #7211Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII #7120 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCHKAROL RUDNICKI
Beneficjent
GERHARD GALSTERER
Beneficjent
1959-09-10
KAROL RUDNICKI
reprezentant
GERHARD GALSTERER
reprezentant
1959-09-10
BIOMIN GMBH
Wspólnik
2008-12-22
2022-04-07
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁOTYCH
KAROL RUDNICKI
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE
GERHARD GALSTERER
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE
PAWEŁ MICHAŁ KĘDZIA
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-02-20
2017-01-17
GERHARD GALSTERER
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-05-15
2022-04-07
1959-09-10
KAROL RUDNICKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-03-07
2022-04-07
JAN HITZGER
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-12-22
2018-05-30
MARTIN BEDNAR
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-12-22
2017-05-15
ADAM CHOROWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-12-22
2009-05-22
2008-12-22
2022-04-07
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2008-12-22
2022-04-07
BIOMIN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2008-12-22
2022-04-07
GROCHOWSKA, 16, WARSZAWA, 04-217, WARSZAWA, POLSKA
2017-01-17
2022-04-07
4719Z - POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
2008-12-22
2022-04-07
109 - PRODUKCJA GOTOWYCH PASZY I KARMY DLA ZWIERZĄT
2008-12-22
2022-04-07
4621Z - SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT
2008-12-22
2022-04-07
4690Z - SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
2008-12-22
2022-04-07
467 - POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA
2008-12-22
2022-04-07
4776Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
2008-12-22
2022-04-07
4778Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
2008-12-22
2022-04-07
7211Z - BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII
2008-12-22
2022-04-07
7120 - BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
2008-12-22
2022-04-07
4675Z - SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie