KRS 0000320018
NIP8522546423
REGON32059602500000
Nazwa"SOMA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSOMA
Data rejestracji 17 gru 2008 (16 lat temu) 17 gru 2008
Data usunięcia 02 kwi 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. STAROWIEJSKA, 2, BEZRZECZE, 71-220, BEZRZECZE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8522546423
data rejestracji 28 lis 2008
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 02 kwi 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (10)
#81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI #7312A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI #7312B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH #7312C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #8551Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #5811Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #7312D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACHKRZYSZTOF MARIAN PASŁAWSKI
Beneficjent
KRZYSZTOF MARIAN PASŁAWSKI
reprezentant
KATARZYNA PASŁAWSKA
reprezentant
MARTA ZŁOTNICKA
Wspólnik
2008-12-17
2009-10-28
90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 45.000,00 ZŁ.
ALEKSANDRA ZŁOTNICKA
Wspólnik
2008-12-17
2011-11-15
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ.
KRZYSZTOF PLUCIŃSKI
Wspólnik
2009-10-28
2012-01-11
90 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WYSOKOŚCI 45.000,00 ZŁ.
KATARZYNA PASŁAWSKA
Wspólnik
2011-11-15
2021-04-02
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ.
KRZYSZTOF MARIAN PASŁAWSKI
Wspólnik
2012-01-11
2021-04-02
90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 45.000,00 ZŁ
KRZYSZTOF MARIAN PASŁAWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PRAWO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE PREZESOWI ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO POZOSTAŁYM CZŁONKOM ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO CZŁONKOWI ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
KATARZYNA PASŁAWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-10-03
2018-06-18
KATARZYNA PASŁAWSKA
PREZES ZARZĄDU
2018-06-18
2018-07-11
MARTA ZŁOTNICKA
PREZES ZARZĄDU
2008-12-17
2009-10-28
WOJCIECH PLUCIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2009-10-28
2011-11-15
PAWEŁ GRZEGORZ PASŁAWSKI
PREZES ZARZĄDU
2011-11-15
2018-06-18
KATARZYNA PASŁAWSKA
PREZES ZARZADU
2019-01-15
2021-04-02
KRZYSZTOF MARIAN PASŁAWSKI
PREZES ZARZĄDU
2018-07-11
2019-01-15
KRZYSZTOF MARIAN PASŁAWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-01-15
2021-04-02
KATARZYNA PASŁAWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-07-11
2019-01-15
2008-12-17
2011-11-15
CIESZKOWSKIEGO, 21, SZCZECIN, 71-301, SZCZECIN, POLSKA
2011-11-15
2014-10-03
ŚW. MARCINA, 33, SZCZECIN, 71-544, SZCZECIN, POLSKA
2014-10-03
2020-12-11
KU SŁOŃCU, 23/24, SZCZECIN, 71-073, SZCZECIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie