KRS 0000319713
NIP1070012523
REGON14168666600000
NazwaRECORD POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaRECORD POLAND
Data rejestracji 16 gru 2008 (16 lat temu) 16 gru 2008
Data usunięcia 06 lis 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. FOSA, 35, WARSZAWA, 02-768, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 140000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEMPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#7820 DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ #7810 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW #7490 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7320 USŁUGI BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE EKONOMII #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7120 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #631 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #7830 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓWROBERT JAROSŁAW ALOT
Wspólnik
2008-12-16
2009-09-04
52 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 26.000 ZŁOTYCH
WELCOME2INVEST.COM LTD.
Wspólnik
2016-02-17
2023-11-06
280 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 140.000 ZŁOTYCH
NERIJUS KAUSAS
Wspólnik
2008-12-16
2009-10-23
48 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 24.000 ZŁOTYCH
RAFAŁ BŁAŻEJ BALEWSKI
Wspólnik
2009-09-04
2016-02-17
240 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 120.000 ZŁOTYCH
BARTŁOMIEJ GRZEGORZ BOHDAN
Wspólnik
2009-10-23
2016-02-17
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000 ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB PROKURENT SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ROBERT JAROSŁAW ALOT
PREZES ZARZĄDU
2008-12-16
2009-01-14
RAFAŁ BŁAŻEJ BALEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2009-01-14
2016-02-17
ZYGMUNT JAN BLADOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2016-02-17
2016-05-20
2008-12-16
2009-10-23
AL. JEROZOLIMSKIE, 44, WARSZAWA, 00-024, WARSZAWA, POLSKA
2011-01-25
2016-02-17
AL. BOHATERÓW WRZEŚNIA, 9, WARSZAWA, 02-389, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie