KRS 0000319606
NIP1231172055
REGON14167835900000
NazwaAN-VIET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaAN-VIET
Data rejestracji 16 gru 2008 (16 lat temu) 16 gru 2008
Data usunięcia 14 wrz 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WÓLKA KOSOWSKA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4642Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#475 SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #491 TRANSPORT KOLEJOWY PASAŻERSKI MIĘDZYMIASTOWY #501 SPRZEDAŻ POJAZDÓW MECHANICZNYCH #521 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #5222A DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT MORSKI #5222B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT ŚRÓDLĄDOWY #5229C ŚWIADCZENIE USŁUG SPEDYCYJNYCH #5320 KOLPORTAŻ PRASY I ULOTEK #9329Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNAPHUONG DIEU THAI
Wspólnik
2008-12-16
2016-08-26
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50000,00 ZŁ
THANG NGUYEN VAN
Wspólnik
2008-12-16
2014-09-11
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000 ZŁOTYCH
THI THANH HUU VO
Wspólnik
2016-08-26
2020-09-14
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
THANG NGUYEN VAN
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-12-16
2014-09-11
THI THANH HUU VO
PREZES ZARZĄDU
2016-08-26
2020-09-14
PHUONG DIEU THAI
PREZES ZARZĄDU
2008-12-16
2016-08-26
2008-12-16
2018-12-03
NADRZECZNA, 3B, WÓLKA KOSOWSKA, 05-552, WÓLKA KOSOWSKA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie