KRS 0000319349
NIP5242667905
REGON14169747000000
NazwaSTOWARZYSZENIE SAFE WATER ASSOCIATION W LIKWIDACJI
Krótka nazwaSAFE WATER ASSOCIATION
Data rejestracji 09 gru 2008 (16 lat temu) 09 gru 2008
Data usunięcia 10 gru 2019 Invalid date
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
Adres NAGODZICÓW, 8, WARSZAWA, 03-188, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #9319Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNETPrzedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego. Odpłatna działalność statutowa. (3)
#9499Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #9319Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM #5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZAPrzedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego. Nieodpłatna działalność statutowa. (4)
#9499Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #8560Z KREOWANIE I WSPIERANIE PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH, PROPAGUJĄCYCH W RÓŻNYCH KRĘGACH SPOŁECZNYCH IDEĘ WSPARCIA RODZIN, KTÓRYCH CZŁONKOWIE WYKAZUJĄ ZABURZENIA PSYCHICZNE, PSYCHOLOGICZNE I NEUROLOGICZNE O RÓŻNYM PODŁOŻU, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIESZKAŃCÓW OŚRODKÓW WIEJSKICH. #5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZAWOJCIECH PIOTR TOMAN
Członek Organu Nadzoru
2011-03-17
2019-12-10
MAREK RYSZARD KOLENDO
Członek Organu Nadzoru
2008-12-09
2011-03-17
MICHAŁ HOŁDAK
Członek Organu Nadzoru
2008-12-09
2011-03-17
KATARZYNA TERESA JACAK
Członek Organu Nadzoru
2008-12-09
2011-03-17
BARTOSZ ALEKSANDER KĘCZKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-12-09
2011-03-17
TOMASZ HENRYK TULICKI
Członek Organu Nadzoru
2011-03-17
2019-12-10
MACIEJ ZBIGNIEW SZENIAWSKI
Członek Organu Nadzoru
2011-03-17
2019-12-10
JAKUB DOBROSŁAW ŚWIĄTKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2011-03-17
2019-12-10
GRZEGORZ ARKADIUSZ SIERAK
Likwidator
2019-08-09
2019-12-10
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiROZDZIAŁ V, PKT 6 STATUTU: DO ZAWIERANIA UMÓW, UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTWA I SKŁADANIA INNYCH OŚWIADCZEŃ WOLI W SZCZEGÓLNOŚCI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH WYMAGANE SĄ PODPISY DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
GRZEGORZ ARKADIUSZ SIERAK
PREZES
2008-12-09
2019-08-09
MARCIN RAFAŁ CZUB
WICEPREZES
2008-12-09
2019-08-09
MARGARET MARIA ŚLIZOWSKA
WICEPREZES
2008-12-09
2019-08-09
MARTA ALDONA NIEDŹWIECKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-12-09
2011-03-17
GRZEGORZ JAROSŁAW KASPEREK
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-12-09
2011-03-17
2008-12-09
2019-08-09
STOWARZYSZENIE SAFE WATER ASSOCIATION
2008-12-09
2011-03-17
ODKRYTA, 56 A, WARSZAWA, 03-140, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie