KRS 0000319096
NIP8971747579
REGON02086852700000
NazwaFUNFASHION.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaFUNFASHION.PL
Data rejestracji 04 gru 2008 (16 lat temu) 04 gru 2008
Data usunięcia 31 lip 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ŚW. MIKOŁAJA, 7, WROCŁAW, 50-125, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 51000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #58 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE WYDAWNICTW #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #620 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #7430Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #771 WYNAJEM I DZIERŻAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #631 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓWBEATA MARZENA SEMENIUK
Wspólnik
2008-12-04
2013-01-29
34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17.000 (SIEDEMNAŚCIE TYSIĘCY) ZŁOTYCH
BOGUSŁAW HEROD
Wspólnik
2008-12-04
2013-01-29
34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17.000 (SIEDEMNAŚCIE TYSIĘCY) ZŁOTYCH
RAFAŁ OLESIŃSKI
Wspólnik
2008-12-04
2013-01-29
34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17.000 (SIEDEMNAŚCIE TYSIĘCY) ZŁOTYCH
RAFAŁ STEFAN SAJEWICZ
Wspólnik
2013-01-29
2020-07-31
102 (STO DWA) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 51.000 (PIĘĆDZIESIĄT JEDEN TYSIĘCY) ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.
PAWEŁ WIKTOR MEYSZTOWICZ
PREZES ZARZĄDU
2008-12-04
2010-12-30
RAFAŁ SAJEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-12-30
2011-07-14
RAFAŁ SAJEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2011-07-14
2015-04-23
MICHAŁ KORZENIOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2010-12-30
2011-07-14
2008-12-04
2010-12-30
WETTIN CONSULTING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie