KRS 0000319085
NIP6972249925
REGON30101442000000
NazwaKAMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaKAMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 08 gru 2008 (16 lat temu) 08 gru 2008
Data usunięcia 12 paź 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres DR. BRONISŁAWA ŚWIDERSKIEGO, 13, LESZNO, 64-100, LESZNO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 6972249925
data rejestracji 01 lut 2009
status Czynny
25150021101221100057030000
SANPL 2 Oddział w Rawiczu
Rynek 18 63-900 rawicki POLSKA
91105015201000009031528442
INGBSK Oddział w Poznaniu, ul. Półwiejska 2
ul. Półwiejska 2 66-446 Poznań POLSKA
96109012870000000135595815
SANPL 1 Oddział w Rawiczu
Rynek 18 63-900 rawicki POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1011Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA, Z WYŁĄCZENIEM MIĘSA Z DROBIU #1012Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA Z DROBIU #1013Z PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA, WŁĄCZAJĄC WYROBY Z MIĘSA DROBIOWEGO #1041Z PRODUKCJA OLEJÓW I POZOSTAŁYCH TŁUSZCZÓW PŁYNNYCH #4632Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA #4633Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7830Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓWSEBASTIAN KONCEWICZ
Beneficjent
AGNIESZKA KONCEWICZ
Beneficjent
SEBASTIAN KONCEWICZ
zgłaszający - członek zarządu
AGNIESZKA KONCEWICZ
Wspólnik
2008-12-08
2022-10-12
SEBASTIAN KONCEWICZ
Wspólnik
2008-12-08
2022-10-12
SEBASTIAN KONCEWICZ
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
AGNIESZKA KONCEWICZ
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiW STOSUNKACH ZEWNĘTRZNYCH W ZAKRESIE WSZYSTKICH SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKĘ REPREZENTOWAĆ BĘDZIE WSPÓLNIK KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE.
Członek Organu Reprezentacji
2008-12-08
2022-10-12
30097746400000
2008-12-08
2011-09-16
NOWY RYNEK, 1, LESZNO, 64-100, LESZNO, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie