KRS 0000318994
NIP6692473573
REGON32058685400000
NazwaRIT PROJECT MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaRIT PROJECT MANAGEMENT
Data rejestracji 04 gru 2008 (16 lat temu) 04 gru 2008
Data usunięcia 21 sty 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ODRODZENIA, 26, KOSZALIN, 75-306, KOSZALIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 51000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6692473573
data rejestracji 23 gru 2008
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 21 sty 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK #7712Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY #4391Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCHROBERT ARCZYŃSKI
Wspólnik
2008-12-04
2022-01-21
17 (SIEDEMNAŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17.000,00 (SIEDEMNAŚCIE TYSIĘCY)ZŁOTYCH
IRENEUSZ KRZYSZTOF BACHOWSKI
Wspólnik
2008-12-04
2022-01-21
17 (SIEDEMNAŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17.000,00 (SIEDEMNAŚCIE TYSIĘCY)ZŁOTYCH
TOMASZ STANISŁAW KALINOWSKI
Wspólnik
2008-12-04
2022-01-21
17 (SIEDEMNAŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17.000,00 (SIEDEMNAŚCIE TYSIĘCY)ZŁOTYCH
ROBERT ARCZYŃSKI
Likwidator
2017-10-16
2022-01-21
IRENEUSZ KRZYSZTOF BACHOWSKI
Likwidator
2017-10-16
2022-01-21
TOMASZ STANISŁAW KALINOWSKI
Likwidator
2017-10-16
2022-01-21
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU Z CZŁONKIEM ZARZĄDU, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO PROKURENT Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
TOMASZ STANISŁAW KALINOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI
2008-12-04
2017-10-16
ROBERT ARCZYŃSKI
PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI
2008-12-04
2017-10-16
2008-12-04
2017-10-16
RIT PROJECT MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie